EP2234176 - Solarzellenmodul [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.01.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.03.2014 [2014/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sanyo Electric Co., Ltd. 5-5, Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi-shi Osaka 570-8677 / JP | [2010/39] | Erfinder | 01 /
Kadonaga, Yasuo c/o Intellectual Property H. Q., Sanyo Electric Co., Ltd. 5-5, Keihan-Hondori 2-chome Moriguchi City, Osaka 570-9677 / JP | [2010/39] | Vertreter | Calderbank, Thomas Roger, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2010/39] | Calderbank, Thomas Roger, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10250538.5 | 22.03.2010 | [2010/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090070354 | 23.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009070354 | [2010/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2234176 | Datum: | 29.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/39] | Klassifikation | IPC: | H01L31/048 | [2010/39] | CPC: |
H01L31/048 (EP,US);
H01L31/02008 (EP,US);
Y02E10/50 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Solarzellenmodul | [2010/39] | Englisch: | Solar cell module | [2010/39] | Französisch: | Module de cellule solaire | [2010/39] | Prüfungsverfahren | 01.10.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/10] | 29.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | JPH0363954B |