EP2365628 - Signalvorverarbeitung für Hüllkurvenmodulatoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.03.2015 [2015/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALCATEL LUCENT 148/152 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2014/34] |
Frühere [2012/08] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris / FR | ||
Frühere [2011/37] | Für alle benannten Staaten Alcatel Lucent 54, rue la Boétie 75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Luz, Gerhard Zedernweg 10 74321 Bietigheim-Bissingen / DE | 02 /
Wiegner, Dirk Rosenstrasse 22 71409 Schwaikheim / DE | 03 /
Bohn, Thomas Wiesbadener Strasse 10 70372 Stuttgart / DE | [2011/37] | Vertreter | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Gropiusplatz 10 70563 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2011/37] | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Ruppmannstraße 27 70565 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10290118.8 | 09.03.2010 | [2011/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2365628 | Datum: | 14.09.2011 | Sprache: | EN | [2011/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.08.2010 | Klassifikation | IPC: | H03F1/02 | [2011/37] | CPC: |
H03F1/0222 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/37] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Signalvorverarbeitung für Hüllkurvenmodulatoren | [2011/37] | Englisch: | Signal preprocessing for envelope modulators | [2011/37] | Französisch: | Prétraitement de signaux pour modulateurs d'enveloppe | [2011/37] | Prüfungsverfahren | 06.02.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.02.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/13] | 23.05.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/10] | 24.10.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/10] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.05.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2014 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Dingliche Rechte oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen | gelöscht | [2014/47] |
Frühere [2013/40] | ID: | 01 | |
Für: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR | ||
Datum: | 10.04.2013 | ||
[2014/47] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2007258602 (VEPSALAINEN JUSSI [FI], et al) [X] 1-6,8-13 * figures 3, 4, 6, 10 * [I] 7,14,15; | [XI]US2009160548 (ISHIKAWA HIROYOSHI [JP], et al) [X] 1-6,8-15 * figures 6, 7, 11-13 * [I] 7; | [X]US2005110562 (ROBINSON IAN [US], et al) [X] 1 * figure 1 * |