EP2413935 - PIPAMPÉRONE À FAIBLE DOSE POUR TRAITER DES TROUBLES DE L'HUMEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 08.04.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.04.2022 | Retrait de la demande | publié le 11.05.2022 [2022/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Anima BV Alkerstraat 28 3570 Alken / BE | [2022/15] |
Précédent [2012/06] | Pour tous les Etats désignés PharmaNeuroBoost N.V. Alkerstraat 30A 3570 Alken / BE | Inventeur(s) | 01 /
BUNTINX, Erik Alkerstraat 28 B-3570 Alken / BE | [2012/06] | Mandataire(s) | De Clercq & Partners Edgard Gevaertdreef 10a 9830 Sint-Martens-Latem / BE | [N/P] |
Précédent [2014/17] | (deleted) | ||
Précédent [2012/06] | De Clercq, Ann G. Y., et al De Clercq & Partners cvba Edgard Gevaertdreef 10 a 9830 Sint-Martens-Latem / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 10713885.1 | 30.03.2010 | WO2010EP54249 | Numéro de priorité, date | EP20090156750 | 30.03.2009 Format original publié: EP 09156750 | [2012/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2010112529 | Date: | 07.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2413935 | Date: | 08.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2010 | Classification | IPC: | A61K31/4545, A61P25/24 | [2012/06] | CPC: |
A61K31/4545 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/24 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Etats autorisant lextension | AL | 18.10.2011 | BA | 18.10.2011 | ME | 18.10.2011 | RS | 18.10.2011 | Titre | Allemand: | NIEDER DOSIERTES PIPAMPERON BEI DER BEHANDLUNG VON STIMMUNGSSTÖRUNGEN | [2012/06] | Anglais: | LOW DOSE PIPAMPERONE IN TREATING MOOD DISORDERS | [2012/06] | Français: | PIPAMPÉRONE À FAIBLE DOSE POUR TRAITER DES TROUBLES DE L'HUMEUR | [2012/06] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2011 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.10.2011 | Requête en examen déposée [2012/06] | 17.04.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2022 | Demande retirée par le demandeur [2022/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2013 | 04   M06   Taxe payée le   29.08.2013 | 01.09.2021 | 05   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 06   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 07   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 08   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 09   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 10   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 11   M06   Pas encore payé | 01.09.2021 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Suspension/Interruption | 18.03.2013 | Interruption de la procédure. Motif: impossibilité juridique du demandeur de poursuivre la procédure | [2014/16] | 01.09.2021 | Poursuite de la procédure | [2021/09] | 18.03.2013 | Interruption de la procédure. Motif: impossibilité juridique du demandeur de poursuivre la procédure | [2021/09] | Cité dans | Recherche internationale | [AD]WO2005053796 (B & B BEHEER NV [BE], et al) [AD] 1-12 * pages 6, 7, 10; figure -; example - * * pages 14, 203; claims 42-44 *; | [X]EP1547650 (B & B BEHEER NV [BE]) [X] 1-12 * paragraphs [0010] - [0011] - [0 29] , [0 31] - [0033] - [0 36] *; | [I] - CHALAMET M J, "CHARACTER DISORDERS IN THE ELDERLY", PSYCHOLOGIE MEDICALE, SERVICE DE PRESSE EDITION INFORMATION, PARIS, FR, (19810101), vol. 13, no. 2, ISSN 0048-5756, pages 365 - 369, XP009078511 [I] 1-12 * the whole document * | [A] - ANSOMS C ET AL, "SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH SEVERE MENTAL DEPRESSION: DOUBLE-BLIND PLACEBO-CONTROLLED EVALUATION OF THE VALUE OF PIPAMPERONE (DIPIPERON)", ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA, MUNKSGAARD, COPENHAGEN, DE, (19770201), vol. 55, no. 2, ISSN 0001-690X, pages 116 - 122, XP009041169 [A] 1-12 * the whole document * | par le demandeur | WO2005053796 | - GROSS, J. J.; MUNOZ, R. F., CLINICAL PSYCHOLOGY: SCIENCE AND PRACTICE, (1995), vol. 2, pages 151 - 164 | - MENNIN, D.S.; HEIMBERG, R. G.; TURK, C. L.; FRESCO, D. M., CLINICAL PSYCHOLOGY: SCIENCE AND PRACTICE, (2002), vol. 9, pages 85 - 90 | - JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT, (200403), vol. 26, no. 1 | - S. M. STAHL, Essential Psychopharmacology, Depression and Bipolar Disorders, UNIVERSITY PRESS, (20000615), vol. 151 | - HAMILTON M., J NEUROL NEUROSURG PSYCHIATRY, vol. 196023, pages 56 - 62 | - Pharmaceutics and Pharmacy Practice, J.B. LIPPINCOTT COMPANY, (1982), pages 238 - 250 | - ASHP Handbook on Injectable Drugs, (1986), pages 622 - 630 | - KHAN ET AL., "Symptom Reduction and Suicide Risk in Patients Treated With Placebo in Antidepressant Clinical Trials", ARCH. OF GENERAL PSYCHIATRY, (200004), vol. 57 | - GOLDSTEIN ET AL., CLIN. PSYCHIATRY | - THASE ET AL., BR. J. PSYCHIATRY, (2001), vol. 178, pages 234 - 241 |