EP2411130 - MEMBRANES POLYMÈRES DE POLYBENZOXAZOLE ET DE POLYBENZOTHIAZOLE RÉTICULÉS À HAUT RENDEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.01.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 05.01.2018 | Demande réputée retirée | publié le 07.02.2018 [2018/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2012/05] | Inventeur(s) | 01 /
LIU, Chunqing UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | 02 /
TANG, Man-Wing UOP 2100 E. Orangethorpe Ave. Anaheim, California 92806 / US | 03 /
SERBAYEVA, Raisa UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | 04 /
ZHOU, Lubo UOP LLC 25 East Algonquin Road P. O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2012/05] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2014/02] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2012/12] | Hayes, Adrian Chetwynd, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2012/05] | Hayes, Adrian Chetwynd Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 10756536.8 | 22.02.2010 | WO2010US24855 | Numéro de priorité, date | US20090412633 | 27.03.2009 Format original publié: US 412633 | US20090412629 | 27.03.2009 Format original publié: US 412629 | [2012/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2010110975 | Date: | 30.09.2010 | Langue: | EN | [2010/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2411130 | Date: | 01.02.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.2010, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 17.02.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.08.2015 | Classification | IPC: | B01D71/64, B01D67/00, C08J5/22, C08G73/22, C08G75/32, B01D71/66, B29C71/02, C08G73/10, C08L79/04 | [2015/36] | CPC: |
C08G75/32 (EP,KR);
B01D71/64 (EP,KR,US);
B01D71/66 (EP,KR,US);
B01D67/0083 (EP,KR);
B01D67/009 (EP,KR);
C08G73/1042 (EP,KR);
C08G73/22 (EP,KR);
C08J5/22 (KR);
C08J7/08 (EP,KR);
C08L79/04 (EP);
B01D2323/30 (EP,KR);
B01D2323/345 (EP,KR);
|
Précédent IPC [2012/05] | B01D71/64, B01D67/00, C08J5/22, C08G73/22, C08G75/32 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/05] | Titre | Allemand: | VERNETZTE HOCHLEISTUNGS-POLYBENZOXAZOL- UND POLYBENZOTHIAZOL-POLYMERMEMBRANEN | [2012/05] | Anglais: | HIGH PERFORMANCE CROSS-LINKED POLYBENZOXAZOLE AND POLYBENZOTHIAZOLE POLYMER MEMBRANES | [2012/05] | Français: | MEMBRANES POLYMÈRES DE POLYBENZOXAZOLE ET DE POLYBENZOTHIAZOLE RÉTICULÉS À HAUT RENDEMENT | [2012/05] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2011 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2011 | Taxe de recherche payée | 21.09.2011 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2011 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.09.2011 | Requête en examen déposée [2012/05] | 18.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.09.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/06] | 27.09.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2017 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US5409524 (JENSVOLD JOHN A [US], et al); | [Y]US2004050250 (PINNAU INGO [US], et al); | [Y]JP2004231875 (TOYO BOSEKI); | [Y]KR100782959B | par le demandeur | US2004050250 | JP2004231875 | KR100782959B |