EP2512320 - ENDOSKOPKAPPE MIT RAMPE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.01.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cook Medical Technologies LLC 750 North Daniels Way Bloomington, IN 47404 / US | [2012/43] | Erfinder | 01 /
SURTI, Vihar, C. 103 Cheswyck Lane Winston-Salem NC 27104 / US | [2012/43] | Vertreter | Garratt, Peter Douglas, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2017/09] |
Frühere [2012/43] | Garratt, Peter Douglas, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10799180.4 | 15.12.2010 | [2017/09] | WO2010US60438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090288060P | 18.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 288060 P | US20090288259P | 18.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 288259 P | US20090288050P | 18.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 288050 P | [2012/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011075509 | Datum: | 23.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2512320 | Datum: | 24.10.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.06.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2512320 | Datum: | 01.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.06.2011 | Klassifikation | IPC: | A61B1/018, A61B1/273 | [2012/43] | CPC: |
A61B1/012 (EP,US);
A61B1/0008 (US);
A61B1/00089 (EP,US);
A61B1/00098 (EP,US);
A61B1/00101 (EP,US);
A61B1/00135 (EP,US);
A61B1/00137 (US);
A61B1/0014 (EP,US);
A61B1/018 (US);
A61M25/0067 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENDOSKOPKAPPE MIT RAMPE | [2012/43] | Englisch: | ENDOSCOPE CAP WITH RAMP | [2012/43] | Französisch: | CAPUCHON D'ENDOSCOPE AVEC RAMPE | [2012/43] | Eintritt in die regionale Phase | 17.07.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.07.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.07.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.07.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/43] | 06.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.12.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.09.2016 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 22.09.2016 geplant war | 22.09.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 28.10.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 04.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 05.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2010 | AL | 01.03.2017 | AT | 01.03.2017 | CY | 01.03.2017 | CZ | 01.03.2017 | DK | 01.03.2017 | EE | 01.03.2017 | ES | 01.03.2017 | FI | 01.03.2017 | HR | 01.03.2017 | LT | 01.03.2017 | LV | 01.03.2017 | MC | 01.03.2017 | MK | 01.03.2017 | PL | 01.03.2017 | RO | 01.03.2017 | RS | 01.03.2017 | SE | 01.03.2017 | SI | 01.03.2017 | SK | 01.03.2017 | SM | 01.03.2017 | TR | 01.03.2017 | BG | 01.06.2017 | NO | 01.06.2017 | GR | 02.06.2017 | IS | 01.07.2017 | PT | 03.07.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
TR | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 15.12.2010 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 01.03.2017 | |
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1284120 (HERRMANN INGO F PROF DR [DE]) [A] 1-19* the whole document *; | [X]US2003088154 (ISHIBIKI KOTA [JP], et al) [X] 1,3,4,7,9,11,15,16 * paragraphs [0039] - [0042]; figures 1,2,18 * * paragraphs [0129] - [0138] *; | [A]US6605033 (MATSUNO SHINICHI [JP]) [A] 1-19 * the whole document *; | [X]US2004267092 (ISHIBIKI KOUTA [JP]) [X] 1,3,4,7,9,11,15,16 * figures 12-16 *; | [X]DE202008007774U (OVESCO ENDOSCOPY GMBH [DE]) [X] 1,3,4,7,9,11,15,16 * sentence 27, paragraph 22; figures 2-5c * | Prüfung | US5571093 | US2008177135 | vom Anmelder | US3854473 | US4215703 | US2005059890 | US2007208219 | US2009105539 |