EP2363746 - Dispositif de refroidissement d'un appareil de source lumineuse avec DEL et appareil d'affichage d'images de type projecteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2013 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Précédent [2011/36] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kanno, Naoki Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
Shibue, Shigenori Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 03 /
Kodama, Takuya Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 04 /
Ipposhi, Shigetoshi Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2011/36] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/36] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11000384.5 | 19.01.2011 | [2011/36] | Numéro de priorité, date | JP20100015045 | 27.01.2010 Format original publié: JP 2010015045 | [2011/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2363746 | Date: | 07.09.2011 | Langue: | EN | [2011/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2363746 | Date: | 09.01.2013 | Langue: | EN | [2013/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2011 | Classification | IPC: | G03B21/16 | [2011/36] | CPC: |
G03B21/16 (EP,US);
F21Y2115/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2011/36] | Titre | Allemand: | Kühlung einer LED-Lichtquellenvorrichtung und projektorartige Bildanzeigevorrichtung | [2011/36] | Anglais: | Cooling of a LED light source apparatus and projector type image display apparatus | [2011/36] | Français: | Dispositif de refroidissement d'un appareil de source lumineuse avec DEL et appareil d'affichage d'images de type projecteur | [2011/36] | Procédure d'examen | 09.11.2011 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.02.2012 | Requête en examen déposée [2012/15] | 27.07.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.11.2012 | Taxe de délivrance payée | 22.11.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP11008935.6 / EP2428839 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.07.2012 | Opposition(s) | 10.10.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/51] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.01.2011 | AL | 09.01.2013 | AT | 09.01.2013 | BE | 09.01.2013 | CY | 09.01.2013 | CZ | 09.01.2013 | DK | 09.01.2013 | EE | 09.01.2013 | FI | 09.01.2013 | HR | 09.01.2013 | IT | 09.01.2013 | LT | 09.01.2013 | LV | 09.01.2013 | MK | 09.01.2013 | MT | 09.01.2013 | NL | 09.01.2013 | PL | 09.01.2013 | RO | 09.01.2013 | RS | 09.01.2013 | SE | 09.01.2013 | SI | 09.01.2013 | SK | 09.01.2013 | SM | 09.01.2013 | TR | 09.01.2013 | IE | 19.01.2013 | LU | 19.01.2013 | MC | 31.01.2013 | FR | 11.03.2013 | BG | 09.04.2013 | NO | 09.04.2013 | GR | 10.04.2013 | ES | 20.04.2013 | IS | 09.05.2013 | PT | 09.05.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AL | 09.01.2013 | |
AT | 09.01.2013 | ||
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
IT | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MK | 09.01.2013 | ||
MT | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
SM | 09.01.2013 | ||
TR | 09.01.2013 | ||
IE | 19.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
FR | 11.03.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2015/24] | AL | 09.01.2013 | |
AT | 09.01.2013 | ||
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
IT | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MT | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
SM | 09.01.2013 | ||
IE | 19.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
FR | 11.03.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2014/32] | AL | 09.01.2013 | |
AT | 09.01.2013 | ||
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
IT | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
MT | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
IE | 19.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
FR | 11.03.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AL | 09.01.2013 | |
AT | 09.01.2013 | ||
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
IT | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
IE | 19.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
FR | 11.03.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2014/07] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
IT | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
IE | 19.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
FR | 11.03.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2014/03] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
IT | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
CY | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
CZ | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RO | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
SK | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
DK | 09.01.2013 | ||
EE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/43] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
RS | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/41] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
HR | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/40] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
PT | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/38] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
LV | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
FI | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
NL | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
GR | 10.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/36] | AT | 09.01.2013 | |
BE | 09.01.2013 | ||
LT | 09.01.2013 | ||
PL | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
ES | 20.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/35] | BE | 09.01.2013 | |
LT | 09.01.2013 | ||
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 09.01.2013 | |
SE | 09.01.2013 | ||
SI | 09.01.2013 | ||
BG | 09.04.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
IS | 09.05.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 09.01.2013 | |
SI | 09.01.2013 | ||
NO | 09.04.2013 | ||
Précédent [2013/26] | SI | 09.01.2013 | Citations: | Recherche | [Y]US2003218723 (YAMANAKA KAZUYA [JP]) [Y] 1 * paragraph [0119] *; | [XY]US2005201107 (SEKI HIDEYA [JP]) [X] 1,5 * paragraphs [0039] - [0042] - [0087] - [0097]; figures 1,6 * [Y] 1-3; | [Y]US2006082732 (MIWA TAKASHI [JP], et al) [Y] 1 * paragraphs [0013] - [0014] *; | [XY]US2006203206 (KIM WON-NYUN [KR]) [X] 1,5 * paragraphs [0028] - [0037]; figures 2,3,5 * [Y] 1-3; | [XY]US2007201235 (SAWAI YASUMASA [JP], et al) [X] 1,5 * paragraphs [0054] - [0064]; figures 7B,11,12 * [Y] 1-3; | [Y]JP2009080146 (BROTHER IND LTD) [Y] 2* abstract *; | [Y]EP2124101 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 2,3 * paragraphs [0039] , [0054] , [0082] , [0086] * | par le demandeur | JP2004259841 | JP2004362900 | JP2005316337 | JP2006059607 | JP2006253274 | JP2008192940 |