EP2578728 - OBERFLÄCHENBEHANDLUNGSGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.12.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2014 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.01.2015 [2015/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Aisin Seiki Kabushiki Kaisha 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | [2013/15] | Erfinder | 01 /
KOBAYASHI Daishi c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1 Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | 02 /
KATO Masaki c/o c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1 Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | 03 /
TATSUMOTO Kazuhiro c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1 Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | [2013/15] | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2013/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11786385.2 | 03.03.2011 | WO2011JP54920 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100121414 | 27.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010121414 | [2013/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011148685 | Datum: | 01.12.2011 | Sprache: | JA | [2011/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2578728 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 01.12.2011 | Klassifikation | IPC: | C25D17/00, C25D5/02, C25D11/00 | [2013/15] | CPC: |
C25D5/02 (EP,US);
C25D11/005 (EP,US);
C25D17/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OBERFLÄCHENBEHANDLUNGSGERÄT | [2013/15] | Englisch: | SURFACE TREATMENT APPARATUS | [2013/15] | Französisch: | APPAREIL DE TRAITEMENT DE SURFACE | [2013/15] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2012 | Übersetzung eingereicht | 12.09.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.09.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 12.09.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.09.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/15] | 01.12.2014 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2008291302 (AISIN SEIKI); | [A]JP2003147587 (HITACHI UNISIA AUTOMOTIVE LTD); | [A]JP2003119593 (HITACHI UNISIA AUTOMOTIVE LTD) | vom Anmelder | JP2003119593 |