EP2607976 - Verfahren und Vorrichtung für CAD von animierten grafischen Mensch-Maschine-Schnittstellenelementen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 22.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.01.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 24.02.2021 [2021/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rockwell Automation Technologies, Inc. 1 Allen-Bradley Drive Mayfield Heights, OH 44124 / US | [2013/26] | Erfinder | 01 /
Balistrieri, Joseph 2283 Shoshoni Street Grafton, WI 53024 / US | 02 /
Thomas, David E. W177 N12480 Hwy 145 Germantown, WI 53022 / US | 03 /
Kowal, Steven John 2127 S Mound Street Milwaukee, WI 53207 / US | 04 /
Krueger, Kevin 1136 East Hamilton Street Milwaukee, WI 53202 / US | 05 /
Smith, Kevin C. 4005 West Sharon Lane Franklin, WI 53132 / US | 06 /
Reichard, Douglas J. 4177 West 224th Fairview, OH 44126 / US | 07 /
Delisle, Matthew 6589 N Crestwood Drive Glendale, WI 53209 / US | [2013/26] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/26] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12192278.5 | 12.11.2012 | [2013/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161558584P | 11.11.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161558584 P | US201213671138 | 07.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213671138 | [2013/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2607976 | Datum: | 26.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.05.2013 | Klassifikation | IPC: | G05B19/04, G05B19/05, G06F17/22, G06T11/60, G06F17/30, G06T13/00 | [2013/26] | CPC: |
G06F8/38 (EP,US);
G06F30/00 (US);
G05B19/04 (US);
G05B19/05 (US);
G06F16/958 (US);
G06T13/00 (EP,US);
G06T2210/32 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung für CAD von animierten grafischen Mensch-Maschine-Schnittstellenelementen | [2013/26] | Englisch: | Method and apparatus for computer aided design of human-machine interface animated graphical elements | [2013/26] | Französisch: | Procédé et appareil de conception assistée par ordinateur d'éléments graphiques animés d'interface homme-machine | [2013/26] | Prüfungsverfahren | 27.12.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.12.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/09] | 12.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2020 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/08] | 10.09.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung | 15.09.2020 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 06.10.2020 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/08] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.09.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2020 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2007165031 (GILBERT STEPHEN [US], et al) [X] 1-15 * the whole document *; | [X] - Rockwell Automation, "FactoryTalk View Machine Edition - USER'S GUIDE VOLUME 2 - PUBLICATION VIEWME-UM005E-EN-E-August 2007", Rockwell Automation User's Guides, (20070801), pages 1 - 346, URL: http://www.kasr.elf.stuba.sk/predmety/dasr/viz/FactoryTalk View Machine Edition User's Guide Volume 2.pdf, (20130506), XP055062018 [X] 1-15 * the whole document * | [X] - Progea, "Movicon X2 - extend your power.", Progea product documentation, (20060101), pages 1 - 68, URL: http://www.movicon.info/docum/ENG/movicon-x2-overview_uk.pdf, (20130515), XP055063101 [X] 1-15 * the whole document * | [XI] - Ge Fanuc, "Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY", GE Fanuc Automation's catalogs, (20060901), pages 1 - 36, URL: http://www.gexpro.com/automation/documents/Proficy/cimplicity/cimplicity_catalog_gfa795.pdf, (20130430), XP055061562 [X] 1,4-6,9-11,14,15 * the whole document * [I] 2,3,7,8,12,13 | vom Anmelder | US2007165031 | - "FactoryTalk View Machine Edition - User's Guide", Rockwell Automation User's Guides, (20070801), vol. 2, pages 1 - 346 | - "Movicon X2 - extend your power", PROGEA PRODUCT DOCUMENTATION, (20060101), pages 1 - 68 | - "Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY", GE FANUC AUTOMATION'S CATALOGS, (20060901), pages 1 - 36 |