EP2691923 - VERBESSERTE INVENTARSYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 23.02.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.02.2018 | Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung | 23.02.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 28.03.2018 [2018/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sita Information Networking Computing UK Limited 1 Londongate Blyth Road Hayes, Middlesex UB3 1BW / GB | [2014/06] | Erfinder | 01 /
CHOLAK, Umit Murad 3100 Cumberland Boulevard Atlanta, GA 30339 / US | 02 /
OZISIK, Metin Gursel 3100 Cumberland Boulevard Atlanta, GA 30339 / US | 03 /
RUBERG, Timothy 246 Clifton Lane Peachtree City, GA 30269 / US | [2014/06] | Vertreter | Bentall, Mark James, et al Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2014/06] | Bentall, Mark James, et al Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12718306.9 | 30.03.2012 | WO2012GB00297 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161469547P | 30.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161469547 P | GB20110009241 | 01.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201109241 | [2014/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012114078 | Datum: | 30.08.2012 | Sprache: | EN | [2012/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2691923 | Datum: | 05.02.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.08.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.08.2012 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/02 | [2014/06] | CPC: |
G06Q10/02 (EP,GB,US);
G06Q10/087 (GB)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE INVENTARSYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR | [2014/06] | Englisch: | IMPROVED INVENTORY SYSTEM AND METHOD THEREFOR | [2014/06] | Französisch: | SYSTÈME D'INVENTAIRE AMÉLIORÉ ET PROCÉDÉ ASSOCIÉ | [2014/06] | Eintritt in die regionale Phase | 29.10.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.10.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.10.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.10.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/06] | 23.05.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.04.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.11.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 01.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/13] | 20.02.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 23.04.2018 geplant war | 23.04.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.04.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 01.02.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.02.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 15.02.2017 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Prüfung | US2007055555 |