EP2677850 - Vorrichtung zum Bestücken von Substraten mit elektrischen Bauelementen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.05.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.05.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.06.2016 [2016/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MIMOT GmbH Im Entenbad 13 79541 Lörrach / DE | [N/P] |
Frühere [2013/52] | Für alle benannten Staaten Mimot GmbH Im Entenbad 13 79541 Lörrach / DE | Erfinder | 01 /
Mehdianpour, Mohammad Heltauer Str. 39 81829 München / DE | 02 /
Philipp, Jürgen Gempenblick 10 79639 Grenzach- Whylen / DE | [2013/52] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/52] | Müller - Hoffmann & Partner Patentanwälte St.-Martin-Strasse 58 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13002669.3 | 22.05.2013 | [2013/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20121010928 | 01.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012010928 | [2013/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2677850 | Datum: | 25.12.2013 | Sprache: | DE | [2013/52] | Klassifikation | IPC: | H05K13/04 | [2013/52] | CPC: |
H05K13/0406 (EP);
H05K13/0404 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/52] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Bestücken von Substraten mit elektrischen Bauelementen | [2013/52] | Englisch: | Device for populating substrates with electrical components | [2013/52] | Französisch: | Dispositif destiné à équiper des substrats avec des composants électriques | [2013/52] | Prüfungsverfahren | 01.12.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/24] | 19.01.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/24] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2015 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | DE10060205 |