EP2669548 - Zwei-Gang-Getriebe für elektrische Maschinen mit einem System zur Einstellung des Winkelspiels [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/49] | Zwei-Gang-Getriebe für elektrische Maschinen mit einem System zur Steuerung des Winkelspiels | ||
[2014/04] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OERLIKON GRAZIANO S.P.A. Via Cumiana, 14 10098 Rivoli (Torino) / IT | [2013/49] | Erfinder | 01 /
Bertolotto, Stefano Via XI Febbraio 8 I-12050 MAGLIANO ALFIERI (Cuneo) / IT | 02 /
Scalici, Giorgio Via Vecchia dei Bagliani 7 I-15122 CASALBAGLIANO (Alessandria) / IT | [2013/49] | Vertreter | Rondano, Davide, et al Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [2013/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13165219.0 | 24.04.2013 | [2013/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2012TO00484 | 01.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT TO20120484 | [2013/49] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2669548 | Datum: | 04.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2669548 | Datum: | 02.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.06.2013 | Klassifikation | IPC: | F16H3/10 | [2013/49] | CPC: |
F16H3/10 (EP,US);
F16H3/08 (US);
F16H2200/0021 (EP,US);
F16H2200/0034 (EP,US);
Y10T74/19219 (EP,US);
Y10T74/19223 (EP,US);
Y10T74/19242 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zwei-Gang-Getriebe für elektrische Maschinen mit einem System zur Einstellung des Winkelspiels | [2014/04] | Englisch: | Two-gear transmission for electric machines with a system for controlling the angular play | [2013/49] | Französisch: | Transmission deux vitesses pour machines électriques avec un système permettant de contrôler le jeu angulaire | [2014/04] |
Frühere [2013/49] | Zwei-Gang-Getriebe für elektrische Maschinen mit einem System zur Steuerung des Winkelspiels | ||
Frühere [2013/49] | Transmission deux vitesses pour machines électriques avec un système permettant de commander le jeu angulaire | Prüfungsverfahren | 27.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/49] | 22.01.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.05.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.05.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.01.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 07.04.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/24] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.04.2013 | AL | 02.07.2014 | AT | 02.07.2014 | BE | 02.07.2014 | CY | 02.07.2014 | CZ | 02.07.2014 | DK | 02.07.2014 | EE | 02.07.2014 | FI | 02.07.2014 | HR | 02.07.2014 | LT | 02.07.2014 | LV | 02.07.2014 | MC | 02.07.2014 | MK | 02.07.2014 | MT | 02.07.2014 | NL | 02.07.2014 | PL | 02.07.2014 | RO | 02.07.2014 | RS | 02.07.2014 | SE | 02.07.2014 | SI | 02.07.2014 | SK | 02.07.2014 | SM | 02.07.2014 | TR | 02.07.2014 | BG | 02.10.2014 | NO | 02.10.2014 | GR | 03.10.2014 | IS | 02.11.2014 | PT | 03.11.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/29] | HU | 24.04.2013 | |
AT | 02.07.2014 | ||
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MK | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
SM | 02.07.2014 | ||
TR | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2017/40] | HU | 24.04.2013 | |
AT | 02.07.2014 | ||
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
TR | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 02.07.2014 | |
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
MT | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2016/32] | AT | 02.07.2014 | |
BE | 02.07.2014 | ||
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2016/01] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
MC | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/51] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SI | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
EE | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
SK | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
DK | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RO | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 02.07.2014 | |
CY | 02.07.2014 | ||
CZ | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
HR | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
LV | 02.07.2014 | ||
NL | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
RS | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
IS | 02.11.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 02.07.2014 | |
CZ | 02.07.2014 | ||
FI | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
PL | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
GR | 03.10.2014 | ||
PT | 03.11.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CZ | 02.07.2014 | |
FI | 02.07.2014 | ||
LT | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
BG | 02.10.2014 | ||
NO | 02.10.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 02.07.2014 | |
LT | 02.07.2014 | ||
SE | 02.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 02.07.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2021165 (BARTON CLARENCE H) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5341698 (TSENG SHENG-TSAI [TW]) [A] 1* the whole document *; | [AD]EP2305501 (OERLIKON GRAZIANO SPA [IT]) [AD] 1 * the whole document * | vom Anmelder | EP2305501 |