EP2747156 - Diode électroluminescente à haute efficacité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2019 | Demande réputée retirée | publié le 23.10.2019 [2019/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Seoul Viosys Co., Ltd. 1B-36, 727-5, Wonsi-dong Danwon-gu Ansan-si Gyeonggi-do 425-851 / KR | [2014/26] | Inventeur(s) | 01 /
Im, Chang Ik 1B-36, 727-5, Wonsi-dong Danwon-gu, Ansan-si 425-851 Gyeonggi-do / KR | 02 /
Lee, Mi Hee 1B-36, 727-5, Wonsi-dong Danwon-gu, Ansan-si 425-851 Gyeonggi-do / KR | 03 /
Park, Ju Yong 1B-36, 727-5, Wonsi-dong Danwon-gu, Ansan-si 425-851 Gyeonggi-do / KR | 04 /
Son, Sung Su 1B-36, 727-5, Wonsi-dong Danwon-gu, Ansan-si 425-851 Gyeonggi-do / KR | 05 /
Kim, Chang Yeon 1B-36, 727-5, Wonsi-dong Danwon-gu, Ansan-si 425-851 Gyeonggi-do / KR | [2014/26] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/26] | Stolmár & Partner Blumenstraße 17 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13197996.5 | 18.12.2013 | [2014/26] | Numéro de priorité, date | KR20120148361 | 18.12.2012 Format original publié: KR 20120148361 | [2014/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2747156 | Date: | 25.06.2014 | Langue: | EN | [2014/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2747156 | Date: | 23.11.2016 | Langue: | EN | [2016/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.2016 | Classification | IPC: | H01L33/40, G02B1/00, // H01L33/38 | [2019/01] | CPC: |
G02B1/007 (EP,US);
H01L33/36 (KR);
H01L33/502 (US);
H01L33/04 (US);
H01L33/40 (EP,US);
H01L2933/0083 (EP,US);
H01L33/38 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/47] | H01L33/40, G02B1/00 | ||
Précédent IPC [2014/26] | H01L33/40 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/20] |
Précédent [2014/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Hocheffiziente Leuchtdiode | [2014/26] | Anglais: | High efficiency light emitting diode | [2014/26] | Français: | Diode électroluminescente à haute efficacité | [2014/26] | Procédure dexamen | 06.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.04.2017 | Requête en examen déposée [2017/20] | 14.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.04.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/43] | 03.06.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/43] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.12.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2008197369 (BATRES MAX [US], et al) [X] 12 * paragraphs [0039] , [0066] - [0068] * * figure 8 * [Y] 1-11; | [Y]US2011253975 (SHATALOV MAXIM S [US], et al) [Y] 1-11 * paragraph [0047] * * figure 7 * |