EP2838849 - MATERIAU PHOTOSENSIBLE ET THERMORESISTANT, PROCEDE DE PREPARATION ET UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.02.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.11.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, Rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | [2020/13] |
Précédent [2015/09] | Pour tous les Etats désignés Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 25, rue Leblanc Bâtiment "Le Ponant D" 75015 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
ALIANE, Abdelkader 10 Rue Hippolyte Muller F-38100 Grenoble / FR | 02 /
BENWADIH, Mohammed 5 Avenue du Général de Gaulle F-94500 Champagny Marne / FR | [2015/09] | Mandataire(s) | Cabinet Laurent & Charras Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère 69574 Dardilly Cedex / FR | [2015/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13719959.2 | 29.03.2013 | [2020/13] | WO2013FR50713 | Numéro de priorité, date | FR20120053653 | 20.04.2012 Format original publié: FR 1253653 | [2015/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013156705 | Date: | 24.10.2013 | Langue: | FR | [2013/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2838849 | Date: | 25.02.2015 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 24.10.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2838849 | Date: | 25.03.2020 | Langue: | FR | [2020/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.10.2013 | Classification | IPC: | C01B32/23, C01G19/00, C01G19/02, H01C7/00, H01C17/065 | [2019/47] | CPC: |
C01G19/00 (EP,KR,US);
H01L31/0288 (US);
C01B32/05 (KR);
C01G19/02 (EP,KR,US);
H01C17/06533 (EP,US);
H01C7/00 (KR);
H01C7/006 (EP,US);
H01C7/008 (US);
H03K17/00 (KR);
|
Précédent IPC [2015/09] | C01G19/00, C01G19/02, C01B31/02, H01C7/00, H03K17/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/09] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LICHTEMPFINDLICHES UND HITZEBESTÄNDIGES MATERIAL, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON UND VERWENDUNG DAVON | [2015/09] | Anglais: | PHOTOSENSITIVE AND HEAT-RESISTANT MATERIAL, METHOD FOR PRODUCING SAME AND USE THEREOF | [2015/09] | Français: | MATERIAU PHOTOSENSIBLE ET THERMORESISTANT, PROCEDE DE PREPARATION ET UTILISATION | [2015/09] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 29.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/09] | 29.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.02.2020 | Taxe de délivrance payée | 12.02.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.02.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.02.2017 | Opposition(s) | 12.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.03.2013 | AL | 25.03.2020 | AT | 25.03.2020 | CY | 25.03.2020 | CZ | 25.03.2020 | DK | 25.03.2020 | EE | 25.03.2020 | ES | 25.03.2020 | FI | 25.03.2020 | HR | 25.03.2020 | IT | 25.03.2020 | LT | 25.03.2020 | LV | 25.03.2020 | MC | 25.03.2020 | MK | 25.03.2020 | MT | 25.03.2020 | NL | 25.03.2020 | PL | 25.03.2020 | RO | 25.03.2020 | RS | 25.03.2020 | SE | 25.03.2020 | SI | 25.03.2020 | SK | 25.03.2020 | SM | 25.03.2020 | TR | 25.03.2020 | IE | 29.03.2020 | LU | 29.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | BG | 25.06.2020 | NO | 25.06.2020 | GR | 26.06.2020 | IS | 25.07.2020 | PT | 18.08.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 29.03.2013 | |
AL | 25.03.2020 | ||
AT | 25.03.2020 | ||
CY | 25.03.2020 | ||
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
MT | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 29.03.2013 | |
AT | 25.03.2020 | ||
CY | 25.03.2020 | ||
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
MT | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 25.03.2020 | |
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
TR | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AT | 25.03.2020 | |
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SI | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 25.03.2020 | |
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
PL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 25.03.2020 | |
CZ | 25.03.2020 | ||
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
IT | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
ES | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/07] | CZ | 25.03.2020 | |
DK | 25.03.2020 | ||
EE | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
IE | 29.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | CZ | 25.03.2020 | |
EE | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
MC | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
LU | 29.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 25.03.2020 | |
EE | 25.03.2020 | ||
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 25.03.2020 | |
FI | 25.03.2020 | ||
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SK | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RO | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
SM | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
PT | 18.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LT | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
IS | 25.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
NL | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
BG | 25.06.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
GR | 26.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 25.03.2020 | |
HR | 25.03.2020 | ||
LV | 25.03.2020 | ||
RS | 25.03.2020 | ||
SE | 25.03.2020 | ||
NO | 25.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 25.03.2020 | |
NO | 25.06.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]KR20110113873 (KOREA IND TECH INST [KR]) [A] 1-15 * examples 1-2; claims 1-15 *; | [XA] - SEO TAE ET AL, "Graphene network on indium tin oxide nanodot nodes for transparent and current spreading electrode in InGaN/GaN light emitting diode", APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, MELVILLE, NY, US, (20110624), vol. 98, no. 25, doi:10.1063/1.3601462, ISSN 0003-6951, pages 251114 - 251114, XP012141130 [X] 1,14 * the whole document * [A] 2-13,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.3601462 | [A] - GUIHUA YU ET AL, "Solution-Processed Graphene/MnO 2 Nanostructured Textiles for High-Performance Electrochemical Capacitors", NANO LETTERS, (20110713), vol. 11, no. 7, doi:10.1021/nl2013828, ISSN 1530-6984, pages 2905 - 2911, XP055052335 [A] 11-13 * page 2906, column 1 - page 2909, column 1; figures 1-3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/nl2013828 | [A] - LIM H N ET AL, "Preparation and characterization of tin oxide, SnOnanoparticles decorated graphene", CERAMICS INTERNATIONAL, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 38, no. 5, doi:10.1016/J.CERAMINT.2012.02.004, ISSN 0272-8842, (20120201), pages 4209 - 4216, (20120209), XP028409766 [A] 1-15 * "Experimental", " Results and discussion" * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.02.004 |