EP2856278 - MISE EN UVRE DE DÉTECTION D'ATTITUDE DE MATÉRIEL DE DISPOSITIFS MOBILES PAR DES CAPTEURS DE MOUVEMENT MEMS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.06.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.04.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2017/45] |
Précédent [2015/15] | Pour tous les Etats désignés Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Inventeur(s) | 01 /
LI, Guanfeng 479 Pagoda Terr. Fremont, CA 94539 / US | 02 /
CHANG, Edward Y. 1611 Castilleja Ave. Palo Alto, CA 94306 / US | [2015/15] | Mandataire(s) | Clark, Jonathan Lister Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2018/31] |
Précédent [2015/15] | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 13728594.6 | 23.05.2013 | [2018/31] | WO2013US42494 | Numéro de priorité, date | US201213479851 | 24.05.2012 Format original publié: US201213479851 | [2015/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013177441 | Date: | 28.11.2013 | Langue: | EN | [2013/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2856278 | Date: | 08.04.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2856278 | Date: | 01.08.2018 | Langue: | EN | [2018/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.11.2013 | Classification | IPC: | G08B19/00, G06F1/16, G06F3/01, G06F9/54, G06F3/0346 | [2018/16] | CPC: |
G06F1/1694 (EP,US);
G08B19/00 (US);
G06F3/017 (EP,US);
G06F3/0346 (EP,US);
G06F9/542 (EP,US)
|
Précédent IPC [2015/15] | G06F1/16, G06F13/12, G06F3/01, G06F9/54 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IMPLEMENTIERUNG VON MOBILEN VORRICHTUNGEN MIT MEMS-BEWEGUNGSSENSOREN MIT HARDWAREPOSITIONSERFASSUNG | [2015/15] | Anglais: | HARDWARE ATTITUDE DETECTION IMPLEMENTATION OF MOBILE DEVICES WITH MEMS MOTION SENSORS | [2015/15] | Français: | MISE EN UVRE DE DÉTECTION D'ATTITUDE DE MATÉRIEL DE DISPOSITIFS MOBILES PAR DES CAPTEURS DE MOUVEMENT MEMS | [2015/15] | Entrée dans la phase régionale | 11.11.2014 | Taxe nationale de base payée | 11.11.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.11.2014 | Requête en examen déposée [2015/15] | 22.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.03.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 27.03.2018 | 27.03.2018 | Date des procédures orales (annulées) | 19.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.06.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.02.2017 | Opposition(s) | 03.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.05.2013 | AL | 01.08.2018 | AT | 01.08.2018 | CY | 01.08.2018 | CZ | 01.08.2018 | DK | 01.08.2018 | EE | 01.08.2018 | ES | 01.08.2018 | FI | 01.08.2018 | HR | 01.08.2018 | IT | 01.08.2018 | LT | 01.08.2018 | LV | 01.08.2018 | MC | 01.08.2018 | MK | 01.08.2018 | MT | 01.08.2018 | NL | 01.08.2018 | PL | 01.08.2018 | RO | 01.08.2018 | RS | 01.08.2018 | SE | 01.08.2018 | SI | 01.08.2018 | SK | 01.08.2018 | SM | 01.08.2018 | TR | 01.08.2018 | BG | 01.11.2018 | NO | 01.11.2018 | GR | 02.11.2018 | IS | 01.12.2018 | PT | 01.12.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 23.05.2013 | |
AL | 01.08.2018 | ||
AT | 01.08.2018 | ||
CY | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
MT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 23.05.2013 | |
AL | 01.08.2018 | ||
AT | 01.08.2018 | ||
CY | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CY | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
PT | 01.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
ES | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
IT | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 01.08.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO9837484 (IMMERSION HUMAN INTERFACE CORP [US]) [X] 5-7,14-17,20 * page 11, line 1 - line 36 * * page 12, line 18 - line 21 * * page 16, line 16 - line 26 * * page 21, line 31 - page 23, line 31 * * figures 4-6 * [I] 1-4,8-13,18,19; | [A]WO2006016690 (VODAFONE KK [JP], et al) [A] 1,5,9,16 * page 33, line 11 - page 34, line 12 ** figure 9 *; | [XI]US2010127968 (KRAMER KWINDLA HULTMAN [US], et al) [X] 5-7,14-20 * paragraph [0254] * * paragraph [0259] * * paragraph [0283] - paragraph [0284] * * paragraph [0294] - paragraph [0297] * * paragraph [0302] * * paragraph [0309] * * paragraph [0319] - paragraph [0324] * * figure 16 * * figures 21-23 * [I] 1-4,8-13 |