EP2871992 - BOTTE DE SÉCURITÉ AYANT UNE COUCHE DE PROTECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.06.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2019 | Demande réputée retirée | publié le 10.07.2019 [2019/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bekina NV Berchemstraat 124 9690 Kluisbergen / BE | [2015/21] | Inventeur(s) | 01 /
VANDERBEKE, Thomas Nukerkestraat 2A B-9681 Maarkedal / BE | [2015/21] | Mandataire(s) | BiiP bv Engels Plein 3 bus 102 3000 Leuven / BE | [N/P] |
Précédent [2015/21] | BiiP cvba Culliganlaan 1B 1831 Diegem (Bruxelles) / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 13732999.1 | 04.07.2013 | WO2013EP64118 | Numéro de priorité, date | EP20120176286 | 13.07.2012 Format original publié: EP 12176286 | [2015/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014009238 | Date: | 16.01.2014 | Langue: | EN | [2014/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2871992 | Date: | 20.05.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.01.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.01.2014 | Classification | IPC: | A43B7/32, A43B23/08, B29D35/14, A43B23/02 | [2015/21] | CPC: |
A43B1/0027 (EP,US);
A43B23/0215 (US);
A43B1/14 (US);
A43B23/0235 (EP,US);
A43B23/0255 (EP,US);
A43B23/086 (EP,US);
A43B3/02 (EP,US);
A43B7/32 (EP,US);
B29D35/04 (EP,US);
B29D35/146 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/21] | Titre | Allemand: | SICHERHEITSSTIEFEL MIT SCHUTZSCHICHT | [2015/21] | Anglais: | SAFETY BOOT WITH PROTECTIVE LAYER | [2015/21] | Français: | BOTTE DE SÉCURITÉ AYANT UNE COUCHE DE PROTECTION | [2015/21] | Entrée dans la phase régionale | 13.02.2015 | Taxe nationale de base payée | 13.02.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.02.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/21] | 06.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/28] | 01.03.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/28] | Requête en poursuite de la procédure de: | 06.10.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 06.10.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.10.2015 | Décision envoyée | 06.10.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 06.10.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 15.10.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2018 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4150455 (FUKUOKA TATSUO [JP]); | [XI]US4342159 (EDWARDS ROBERT G); | [AD]US5163198 (HERBER KARLHEINZ [DE]); | [AD]WO0051458 (NORTON EDWARD J [US], et al); | [X]EP1316268 (DC SHOES INC [US]) | par le demandeur | US5163198 | WO0051458 |