EP2903542 - ATTACHE MÉDICALE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.08.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Reed, Gary Jack 2375 El Capitan Turlock, CA 95380 / US | [2015/33] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2015/33] | Mandataire(s) | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [N/P] |
Précédent [2017/43] | Awapatent A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | ||
Précédent [2015/33] | Henze, Lasse, et al Awapatent A/S Rigensgade 11 1316 Kobenhavn K / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 13843198.6 | 30.09.2013 | [2015/33] | WO2013US62533 | Numéro de priorité, date | US201213573736 | 03.10.2012 Format original publié: US201213573736 | [2015/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014055385 | Date: | 10.04.2014 | Langue: | EN | [2014/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2903542 | Date: | 12.08.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.04.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2903542 | Date: | 25.10.2017 | Langue: | EN | [2017/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 10.04.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.06.2016 | Classification | IPC: | A61B17/70, A61F2/44, A61F2/28 | [2015/33] | CPC: |
A61B17/8625 (EP,CN,US);
A61B17/8635 (EP,CN,US);
A61B17/863 (EP,CN,US);
A61B2017/8655 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHES BEFESTIGUNGSELEMENT | [2015/33] | Anglais: | MEDICAL FASTENER | [2015/33] | Français: | ATTACHE MÉDICALE | [2015/33] | Entrée dans la phase régionale | 20.03.2015 | Taxe nationale de base payée | 20.03.2015 | Taxe de recherche payée | 20.03.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.03.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/33] | 04.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.09.2017 | Taxe de délivrance payée | 18.09.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.09.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17198117.8 / EP3335652 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.05.2017 | Opposition(s) | 26.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.09.2013 | AL | 25.10.2017 | AT | 25.10.2017 | CY | 25.10.2017 | CZ | 25.10.2017 | EE | 25.10.2017 | HR | 25.10.2017 | LT | 25.10.2017 | LV | 25.10.2017 | MC | 25.10.2017 | MK | 25.10.2017 | NL | 25.10.2017 | PL | 25.10.2017 | PT | 25.10.2017 | RO | 25.10.2017 | RS | 25.10.2017 | SI | 25.10.2017 | SK | 25.10.2017 | SM | 25.10.2017 | TR | 25.10.2017 | BG | 25.01.2018 | GR | 26.01.2018 | IS | 25.02.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 30.09.2013 | |
AT | 25.10.2017 | ||
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
MK | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 30.09.2013 | |
AT | 25.10.2017 | ||
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 25.10.2017 | |
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | LT | 25.10.2017 | |
NL | 25.10.2017 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 25.10.2017 | Citations: | Recherche | [X]WO0209601 (ORTHOPAEDIC BIOSYSTEMS LTD INC [US], et al) [X] 1,2,8,9,12-14 * figure 1 *; | [X]US2004243129 (MOUMENE MISSOUM [US], et al) [X] 1 * figure 1B *; | [X]EP1656899 (DEPUY PRODUCTS INC [US]) [X] 1,7,11 * figures 10, 10c *; | [X]US2010076493 (FAUTH ANDREW R [US], et al) [X] 1* figure 25 * | Recherche internationale | [X]US5743914 (SKIBA JEFFRY B [US]); | [Y]US2008249579 (TAYLOR HAROLD [US]); | [A]US2011255936 (STAGER JOSEPH EDWARD [US], et al); | [Y]US2012172935 (WILLERT WAYNE A [US], et al) | par le demandeur | US5720766 | US5743914 | WO0209601 | US6743233 | EP1656899 | - BHANDARI, DESIGN OF MACHINE ELEMENTS, (2007), page 204 |