EP2953440 - MULCHSAATSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.11.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.12.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.08.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kverneland Group Les Landes Genusson 9 Rue du Poitou 85130 Les Landes Genusson / FR | [2015/51] | Erfinder | 01 /
HULIN, Guillaume 3 rue des Châtaigniers 44230 Saint Sébastien sur Loire / FR | [2022/01] |
Frühere [2015/51] | 01 /
HULIN, Guillaume 42 rue Mellier 44100 Nantes / FR | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2022/01] | Morris, Jonathan Paul, et al Murgitroyd & Company Milton Keynes Altius House 1 North Fourth Street Milton Keynes MK9 1DG / GB | ||
Frühere [2015/51] | Morris, Jonathan Paul Urquhart-Dykes & Lord LLP Altius House 1 North Fourth Street Milton Keynes MK9 1NE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14703399.7 | 10.02.2014 | [2015/51] | WO2014EP52559 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20130002395 | 11.02.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201302395 | [2015/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014122311 | Datum: | 14.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2953440 | Datum: | 16.12.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.08.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2953440 | Datum: | 05.01.2022 | Sprache: | EN | [2022/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.08.2014 | Klassifikation | IPC: | A01B37/00, A01B63/24, A01B79/00 | [2015/51] | CPC: |
A01B37/00 (EP,US);
A01B79/005 (EP,GB,US);
G05D3/00 (US);
A01B33/00 (GB);
A01B33/087 (GB);
A01B63/24 (EP,US);
G05B15/02 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MULCHSAATSYSTEM | [2015/51] | Englisch: | STRIP TILLING SYSTEM | [2015/51] | Französisch: | SYSTÈME DE LABOURAGE EN BANDES | [2015/51] | Eintritt in die regionale Phase | 03.08.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.08.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.08.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.08.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/51] | 16.03.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.10.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.05.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.08.2021 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 27.10.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.11.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.11.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.11.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.03.2020 | Einspruch (Einsprüche) | 06.10.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.02.2014 | AL | 05.01.2022 | CY | 05.01.2022 | DK | 05.01.2022 | EE | 05.01.2022 | FI | 05.01.2022 | HR | 05.01.2022 | IT | 05.01.2022 | LT | 05.01.2022 | LV | 05.01.2022 | MC | 05.01.2022 | MK | 05.01.2022 | MT | 05.01.2022 | NL | 05.01.2022 | PL | 05.01.2022 | RO | 05.01.2022 | RS | 05.01.2022 | SE | 05.01.2022 | SI | 05.01.2022 | SK | 05.01.2022 | SM | 05.01.2022 | TR | 05.01.2022 | IE | 10.02.2022 | LU | 10.02.2022 | CH | 28.02.2022 | LI | 28.02.2022 | NO | 05.04.2022 | GR | 06.04.2022 | IS | 05.05.2022 | PT | 05.05.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 10.02.2014 | |
AL | 05.01.2022 | ||
CY | 05.01.2022 | ||
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
IT | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
MK | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SI | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
TR | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 10.02.2014 | |
AL | 05.01.2022 | ||
CY | 05.01.2022 | ||
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
IT | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
MK | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SI | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 10.02.2014 | |
AL | 05.01.2022 | ||
CY | 05.01.2022 | ||
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
IT | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SI | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 10.02.2014 | |
AL | 05.01.2022 | ||
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
IT | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SI | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 05.01.2022 | |
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
IT | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SI | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 05.01.2022 | |
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SI | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 05.01.2022 | |
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
IE | 10.02.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
CH | 28.02.2022 | ||
LI | 28.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 05.01.2022 | |
DK | 05.01.2022 | ||
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/49] | DK | 05.01.2022 | |
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SK | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/48] | DK | 05.01.2022 | |
EE | 05.01.2022 | ||
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/47] | DK | 05.01.2022 | |
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
MC | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RO | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
SM | 05.01.2022 | ||
LU | 10.02.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/46] | DK | 05.01.2022 | |
FI | 05.01.2022 | ||
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/42] | FI | 05.01.2022 | |
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
IS | 05.05.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 05.01.2022 | |
HR | 05.01.2022 | ||
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 05.01.2022 | |
LT | 05.01.2022 | ||
LV | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
PL | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
GR | 06.04.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 05.01.2022 | |
LT | 05.01.2022 | ||
NL | 05.01.2022 | ||
RS | 05.01.2022 | ||
SE | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/34] | LT | 05.01.2022 | |
NL | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
PT | 05.05.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 05.01.2022 | |
NL | 05.01.2022 | ||
NO | 05.04.2022 | ||
Frühere [2022/30] | NL | 05.01.2022 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5095997 (WARNER STEVEN D [US], et al) [A] 1-42 * abstract * * figure -; claim - *; | [XI]US5479992 (BASSETT JAMES H [US]) [X] 41 * abstract * * column 8, line 14 - line 46 * * figure -; claim - * [I] 1-40,42; | [XI]US5709271 (BASSETT JAMES H [US]) [X] 41 * abstract * * column 7, line 6 - line 41 * * column 8, line 66 - line 67 * * column 9, line 1 - line 12 * * figure -; claim - * [I] 1-40,42; | [A]US6510367 (MCQUINN ALVIN E [US]) [A] 1-42 * abstract ** figure -; claim - *; | [A]US2012173090 (CORCORAN PAUL THOMAS [US], et al) [A] 1-42 * abstract * * figure -; claim - * | Prüfung | US2012125244 | EP2497348 |