EP3008606 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CHARGEMENT, DE PROMOTION ET DE VENTE DE SÉQUENCES D'ACTUALITÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.07.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TREK TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE LTD 3 Lim Teck Kim Road 01-01 Genting Centre Singapore 088934 / SG | [2016/16] | Inventeur(s) | 01 /
TAN, Joon Yong Wayne 8 Kew Drive 467953 Singapore / SG | 02 /
POO, Teng Pin 108 Rivervale Walk 15-106 540108 Singapore / SG | [2016/16] | Mandataire(s) | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Précédent [2016/16] | Taylor, Adam David Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14811342.6 | 13.06.2014 | [2016/16] | WO2014SG00280 | Numéro de priorité, date | US201361835217P | 14.06.2013 Format original publié: US 201361835217 P | [2016/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014200440 | Date: | 18.12.2014 | Langue: | EN | [2014/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3008606 | Date: | 20.04.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 18.12.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.2016 | Classification | IPC: | G06Q30/06, G06F13/14, H04L29/08, G06Q20/12 | [2017/02] | CPC: |
G06Q30/06 (EP,KR,US);
H04L67/06 (KR,US);
G06F21/31 (KR);
G06Q20/123 (KR,US)
|
Précédent IPC [2016/16] | G06F13/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM HOCHLADEN, PRÄSENTIEREN UND VERKAUFEN VON NACHRICHTENFILMMATERIAL | [2016/16] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR UPLOADING, SHOWCASING AND SELLING NEWS FOOTAGE | [2016/16] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CHARGEMENT, DE PROMOTION ET DE VENTE DE SÉQUENCES D'ACTUALITÉS | [2016/16] | Entrée dans la phase régionale | 17.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 17.12.2015 | Taxe de recherche payée | 17.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.04.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 17.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/16] | 01.11.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.06.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.01.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/33] | 21.01.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 02.03.2020 | 28.01.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/33] | 02.03.2020 | Date des procédures orales (annulées) | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale/rapport d'examen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 01.11.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.11.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.11.2017 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de déclaration concernant le souhait de maintenir la demande | 01.11.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.11.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 16.11.2017 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2019 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2011138431 (CEDERVALL MATS [SE], et al) [I] 1-12 * abstract * * paragraph [0002] - paragraph [0012] ** paragraph [0026] - paragraph [0095] *; | [I]WO2013053785 (TELEFONICA SA [ES]) [I] 1-12 * abstract * * page 1, line 5 - page 5, line 29 * * page 6, line 19 - page 12, line 16 * | Recherche internationale | [A]US2004133626 (HERRERO VICTOR R [US], et al); | [Y]US6976028 (FENTON NICHOLAS W [US], et al); | [A]US7761596 (BHARGAVA ANURAG [US], et al); | [Y] - CITRIX SYSTEMS INC, "Load Balancing for a Group of FTP Servers", CITRIX PRODUCT DOCUMENTATION, NETSCALER 9.2, (20120319), URL: http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-load-balancing-92/ns-Ib-commonprotocols-ftp/tsk.html, (20140903), XP008185917 | par le demandeur | WO2013053785 |