EP3109275 - COMPOSITION DE POLYETHYLENE POUR APPLICATIONS DE CANALISATIONS PRESENTANT DES PROPRIETES D'AFFAISSEMENT ET D'EXTRUSION AMELIOREES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.07.2017 Base de données mise à jour au 26.04.2025 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.03.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.02.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 26.03.2025 | Annulation: réponse au rapport d'examen pendant l'opposition | 26.03.2025 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen pendant l'opposition | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) L.L.C. Sheikh Khalifa Energy Complex Borouge Tower Corniche Road P.O.Box 6925 Abu Dhabi / AE | Pour tous les Etats désignés Borealis AG Trabrennstrasse 6-8 1020 Vienna / AT | [2022/10] |
Précédent [2016/52] | Pour tous les Etats désignés Abu Dhabi Polymers Company Limited (Borouge) L.L.C. Sheikh Khalifa Energy Complex Borouge Tower Corniche Road P.O.Box 6925 Abu Dhabi / AE | ||
Pour tous les Etats désignés Borealis AG IZD Tower Wagramerstraße 17-19 1220 Vienna / AT | Inventeur(s) | 01 /
Tynys, Antti Innovation Center, SKEC, Borouge Tower, 11th Floor P.O.Box 6951 Abu Dhabi / AE | 02 /
Adhyatma Bhattar, Mohana Murali Innovation Center, SKEC, Borouge Tower, 11th Floor P.O.Box 6951 Abu Dhabi / AE | 03 /
Harjuntausta, Jarmo Innovation Center, SKEC, Borouge Tower, 11th Floor P.O.Box 6951 Abu Dhabi / AE | [2016/52] | Mandataire(s) | Kador & Partner Part mbB Corneliusstraße 15 80469 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/52] | Kador & Partner Corneliusstraße 15 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 15001844.8 | 22.06.2015 | [2016/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3109275 | Date: | 28.12.2016 | Langue: | EN | [2016/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3109275 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.2015 | Classification | IPC: | C08L23/04 | [2016/52] | CPC: |
C08K3/04 (EP,KR,US);
C08L23/04 (EP,KR,US);
C08L23/06 (EP,CN,US);
C08F110/02 (CN);
C08F2/34 (KR);
C08F210/16 (EP,CN,US);
C08J3/203 (US);
C08L23/0815 (EP,CN,US);
F16L11/04 (US);
F16L9/12 (EP,KR,US);
C08F2500/12 (KR);
C08J2323/08 (US);
| C-Set: |
C08F210/16, C08F2/001 (US,EP);
C08F210/16, C08F210/06 (CN);
C08F210/16, C08F4/6492 (US,EP);
C08L23/06, C08K3/04, C08L23/0815 (US,EP);
C08L23/06, C08L23/0815, C08K13/02, C08K3/04 (CN);
C08L23/0815, C08L23/06, C08K13/02, C08K3/04 (CN);
C08F110/02, C08F2500/07, C08F2500/12 (US,EP);
C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/07, C08F2500/12, C08F2500/17, C08F2500/19 (US); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/13] |
Précédent [2016/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | POLYETHYLENZUSAMMENSETZUNG FÜR ROHRANWENDUNGEN MIT VERBESSERTEN DURCHHANG- UND EXTRUSIONSEIGENSCHAFTEN | [2016/52] | Anglais: | POLYETHYLENE COMPOSITION FOR PIPE APPLICATIONS WITH IMPROVED SAGGING AND EXTRUSION PROPERTIES | [2016/52] | Français: | COMPOSITION DE POLYETHYLENE POUR APPLICATIONS DE CANALISATIONS PRESENTANT DES PROPRIETES D'AFFAISSEMENT ET D'EXTRUSION AMELIOREES | [2016/52] | Procédure d'examen | 22.06.2015 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.02.2017 | Requête en examen déposée [2017/13] | 31.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.2017 | Taxe de délivrance payée | 07.06.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
30.04.2018
04.05.2018
ADMISSIBLE Chevron Phillips Chemical Company 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77387-4910 / US Mandataire de l'opposant Potter Clarkson, et al, et al Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | 02
09.05.2018
15.05.2018
ADMISSIBLE TotalEnergies One Tech Belgium Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE Mandataire de l'opposant Garcia Martin, Margarita, et al, et al TotalEnergies One Tech Belgium Patent Department Zone Industrielle C 7181 Seneffe (Feluy) / BE | [N/P] |
Précédent [2022/44] | |||
Opposant(s) | 01
30.04.2018
04.05.2018
ADMISSIBLE Chevron Phillips Chemical Company 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77387-4910 / US Mandataire de l'opposant Potter Clarkson, et al, et al The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
02
09.05.2018
15.05.2018
ADMISSIBLE TotalEnergies One Tech Belgium Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE Mandataire de l'opposant Garcia Martin, Margarita, et al, et al TotalEnergies One Tech Belgium Patent Department Zone Industrielle C 7181 Seneffe (Feluy) / BE | |||
Précédent [2018/24] | |||
Opposant(s) | 01
30.04.2018
04.05.2018
ADMISSIBLE Chevron Phillips Chemical Company 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77387-4910 / US Mandataire de l'opposant Potter Clarkson LLP, et al, et al The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
02
09.05.2018
ADMISSIBLE Total Research & Technology Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE Mandataire de l'opposant Garcia Martin, Margarita, et al, et al Total Research & Technology Feluy Patent Department Zone Industrielle Feluy C 7181 Seneffe / BE | |||
Précédent [2018/23] | |||
Opposant(s) | 01
30.04.2018
04.05.2018
ADMISSIBLE Chevron Phillips Chemical Company 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77387-4910 / US Mandataire de l'opposant Potter Clarkson LLP, et al, et al The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | 25.05.2018 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 12.10.2018 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 20.11.2019 | Date des procédures orales | 12.12.2019 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 23.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 13.07.2023 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 18.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 08.07.2024 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 19.02.2025 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | Recours après opposition | 12.02.2020 | Recours reçu No. T0415/20 | 20.04.2020 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 30.11.2022 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 22.02.2023 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 30.01.2020 | Recours reçu No. T0415/20 | 09.04.2020 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 30.11.2022 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 22.02.2023 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 30.11.2022 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.06.2015 | AL | 09.08.2017 | AT | 09.08.2017 | CY | 09.08.2017 | CZ | 09.08.2017 | DK | 09.08.2017 | EE | 09.08.2017 | ES | 09.08.2017 | FI | 09.08.2017 | HR | 09.08.2017 | IT | 09.08.2017 | LT | 09.08.2017 | LV | 09.08.2017 | MC | 09.08.2017 | MK | 09.08.2017 | NL | 09.08.2017 | PL | 09.08.2017 | PT | 09.08.2017 | RO | 09.08.2017 | RS | 09.08.2017 | SE | 09.08.2017 | SI | 09.08.2017 | SK | 09.08.2017 | SM | 09.08.2017 | TR | 09.08.2017 | BG | 09.11.2017 | NO | 09.11.2017 | GR | 10.11.2017 | IS | 09.12.2017 | IE | 22.06.2018 | LU | 22.06.2018 | MT | 22.06.2018 | BE | 30.06.2018 | CH | 30.06.2018 | LI | 30.06.2018 | GB | 22.06.2019 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 22.06.2015 | |
AT | 09.08.2017 | ||
CY | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MK | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
MT | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
GB | 22.06.2019 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 22.06.2015 | |
AT | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
MT | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
GB | 22.06.2019 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
MT | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
GB | 22.06.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
MT | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
GB | 22.06.2019 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
MT | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
MT | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 22.06.2018 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
LU | 22.06.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 09.08.2017 | |
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 09.08.2017 | |
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 09.08.2017 | |
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
SE | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 09.08.2017 | |
NO | 09.11.2017 | Citations: | Recherche | [A]WO0022040 (BOREALIS POLYMERS OY [FI], et al); | [A]EP2570455 (BOREALIS AG [AT]); | [A]EP2860200 (BOREALIS AG [AT]) | par le demandeur | US3324093 | US3405109 | US4532311 | US4582816 | US4803251 | US4855370 | US5026795 | EP0479186 | EP0560035 | US5391654 | EP0688794 | WO9619503 | WO9632420 | DE19604196 | WO9951646 | WO0022040 | WO0155230 | EP20130006049 | Opposition | WO9951646 | WO0022040 | WO2013037432 | EP2860204 | WO2015051881 | WOOO22040 | EP2860202 | EP2860200 | EP2894195 | US2012108725 |