EP3021365 - VERFAHREN ZUR RESTAURIERUNG VON FOTOVOLTAIK-SOLARZELLEN AUF SILIZIUMBASIS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.12.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, Rue Leblanc 75015 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2016/20] | Für alle benannten Staaten Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc 75015 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Cascant-Lopez, Miguel Calle Elche 13 46183 L'Eliana / ES | 02 /
Dubois, Sébastien 40 rue du Bargy 74950 Scionzier / FR | [2016/20] | Vertreter | Talbot, Alexandre Cabinet Hecké 28 Cours Jean Jaurès 38000 Grenoble / FR | [2019/02] |
Frühere [2016/20] | Talbot, Alexandre Cabinet Hecké Europole 10, rue d'Arménie - BP 1537 38025 Grenoble Cedex 1 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15194533.4 | 13.11.2015 | [2016/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20140061000 | 14.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1461000 | [2016/20] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3021365 | Datum: | 18.05.2016 | Sprache: | FR | [2016/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3021365 | Datum: | 09.01.2019 | Sprache: | FR | [2019/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.03.2016 | Klassifikation | IPC: | H01L31/068, H01L31/18 | [2016/20] | CPC: |
H01L31/186 (EP,CN,US);
H01L31/028 (US);
H01L31/068 (EP,US);
H01L31/1864 (CN);
H01L31/208 (CN);
Y02E10/547 (EP,US);
Y02P70/50 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/52] |
Frühere [2016/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR RESTAURIERUNG VON FOTOVOLTAIK-SOLARZELLEN AUF SILIZIUMBASIS | [2016/20] | Englisch: | METHOD FOR RESTORING SILICON-BASED PHOTOVOLTAIC SOLAR CELLS | [2016/20] | Französisch: | PROCÉDÉ DE RESTAURATION DE CELLULES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES À BASE DE SILICIUM | [2016/20] | Prüfungsverfahren | 13.11.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 17.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/52] | 03.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.10.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.11.2015 | AL | 09.01.2019 | AT | 09.01.2019 | CY | 09.01.2019 | CZ | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | ES | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | PL | 09.01.2019 | RO | 09.01.2019 | RS | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SK | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | TR | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 13.11.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 13.11.2015 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AT | 09.01.2019 | |
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/39] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/38] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/37] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/35] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Frühere [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US4532199 (UENO TSUYOSHI [JP], et al) [I] 7-11 * the whole document *; | [I]EP1732142 (SHELL SOLAR GMBH [DE]) [I] 1-3,6 * paragraph [0092] *; | [I]US2014008234 (WEI LINGYUN [US], et al) [I] 1-3,6 * paragraphs [0048] , [0049] *; | [A]US2014124030 (INAKI OSAMU [JP], et al) [A] 7-11 * paragraph [0160] *; | [A] - Jan Schmidt ET AL, "Presented at the 16 th European Photovoltaic PROGRESS IN UNDERSTANDING AND REDUCING THE LIGHT DEGRADATION OF CZ SILICON SOLAR CELLS", 16th European Solar Energy Conference, (20000501), URL: https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/40853/5/jancz.pdf, (20150626), XP055198673 [A] 1-7 * the whole document * | [A] - Craig C Young ET AL, "AN ELECTRON-CYCLOTRON-RESONANCE PLASMA APPARATUS FOR HYDROGENATED AMORPHOUS-SILICON THIN FILM PRODUCTION A THESIS IN ELECTRICAL ENGINEERING Submitted to the Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEER", (19901201), URL: https://ttu-ir.tdl.org/ttu-ir/bitstream/handle/2346/17281/31295005978241.pdf?sequence=1, (20160302), XP055254480 [A] 7-11 * pages 29,38,41; figures 9,10,13 * * pages 57-60 * | vom Anmelder | WO2007107351 |