EP3239811 - A METHOD, APPARATUS OR COMPUTER PROGRAM FOR USER CONTROL OF ACCESS TO DISPLAYED CONTENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2022 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.10.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.05.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.02.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.05.2024 [2024/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2019/36] |
Précédent [2017/44] | Pour tous les Etats désignés Nokia Technologies Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
CRICRI, Francesco Papinkatu 13 A 11 33200 Tampere / FI | 02 /
LEHTINIEMI, Arto Lomarantatie 17 33880 Lempäälä / FI | 03 /
ERONEN, Antti Rintamäenkatu 13 A 6 33820 Tampere / FI | 04 /
LEPPÄNEN, Jussi Kossinkatu 1 B 33580 Tampere / FI | [2017/44] | Mandataire(s) | Swindell & Pearson Limited 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | [2021/44] |
Précédent [2017/44] | Nokia Corporation Intellectual Property Department Karakaari 7 02610 Espoo / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 16167586.3 | 29.04.2016 | [2017/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3239811 | Date: | 01.11.2017 | Langue: | EN | [2017/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3239811 | Date: | 03.11.2021 | Langue: | EN | [2021/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.10.2016 | Classification | IPC: | G06F3/01, G06F3/0484, G06F3/0481 | [2017/44] | CPC: |
G06F3/04815 (EP,US);
G06F3/011 (EP,US);
G06F3/012 (EP,US);
G06F3/013 (EP,US);
G06F3/017 (EP,US);
G06F3/04842 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] |
Précédent [2017/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG ODER COMPUTERPROGRAMM ZUR BENUTZERSTEUERUNG DES ZUGRIFFS AUF ANGEZEIGTE INHALTE | [2017/44] | Anglais: | A METHOD, APPARATUS OR COMPUTER PROGRAM FOR USER CONTROL OF ACCESS TO DISPLAYED CONTENT | [2017/44] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL OU PROGRAMME INFORMATIQUE PERMETTANT À L'UTILISATEUR DE COMMANDER L'ACCÈS À UN CONTENU AFFICHÉ | [2017/44] | Procédure d'examen | 29.04.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/23] | 06.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.07.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.2021 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 21.04.2021 | 21.04.2021 | Date des procédures orales (annulées) | 27.05.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2021 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.09.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.04.2016 | AL | 03.11.2021 | AT | 03.11.2021 | CY | 03.11.2021 | CZ | 03.11.2021 | DK | 03.11.2021 | EE | 03.11.2021 | ES | 03.11.2021 | FI | 03.11.2021 | HR | 03.11.2021 | IT | 03.11.2021 | LT | 03.11.2021 | LV | 03.11.2021 | MC | 03.11.2021 | MK | 03.11.2021 | NL | 03.11.2021 | PL | 03.11.2021 | RO | 03.11.2021 | RS | 03.11.2021 | SE | 03.11.2021 | SI | 03.11.2021 | SK | 03.11.2021 | SM | 03.11.2021 | BG | 03.02.2022 | NO | 03.02.2022 | GR | 04.02.2022 | IS | 03.03.2022 | PT | 03.03.2022 | IE | 29.04.2022 | LU | 29.04.2022 | BE | 30.04.2022 | CH | 30.04.2022 | FR | 30.04.2022 | LI | 30.04.2022 | [2024/22] |
Précédent [2024/20] | HU | 29.04.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
IE | 29.04.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 29.04.2016 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
IE | 29.04.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
IT | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
IE | 29.04.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
IE | 29.04.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
FR | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
LU | 29.04.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 03.11.2021 | |
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 03.11.2021 | |
FI | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 03.11.2021 | |
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 03.02.2022 | Citations: | Recherche | [A]US2006125845 (TAKEUCHI MASARU [JP], et al) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0074] - paragraph [0091] * * paragraph [0224] - paragraph [0251] * * figures 3-6, 39-42 * | [I] - Marie Brewis, "How to make Google Cardboard: Turn any phone into a VR headset - How-To - PC Advisor", (20160301), URL: http://www.pcadvisor.co.uk/how-to/gadget/how-make-google-cardboard-vr-headset-v2-3585298/, (20161018), XP055311844 [I] 1-15 * the whole document * | [A] - Anonymous, "How to Zoom Thumbnail Images on Hover - Envira Gallery", (20160411), URL: http://enviragallery.com/docs/how-to-zoom-thumbnail-images-on-hover/, (20161018), XP055311776 [A] 1,5,6,9,13-15 * the whole document * | Examen | - Willy Will, "YouTube.com Picture in Picture Demo", Youtube, (20160114), page 1 pp., URL: https://www.youtube.com/watch?v=s8H4c778CKg&feature=emb_title, (20200124), XP054980159 | - Paul Comanici, "YouTube video preview - Chrome extension (2011)", Youtube, (20110223), page 1 pp., URL: https://www.youtube.com/watch?v=qQhBrJGsLkE, (20200124), XP054980158 | - Ryan Zehm, "How to use Cardboard Reticle: VR Gaze Pointer/Cursor, Cardboard Button, & Gaze Input", (20160226), page 1, URL: https://www.youtube.com/watch?v=_YTVsLnK-XU, (20200124), XP054980163 | - Anonymous, "I created a WebVR based browser for Google Cardboard : WebVR", (20160118), URL: https://www.reddit.com/r/WebVR/comments/41koip/i_created_a_webvr_based_browser_for_google/, (20201026), XP055743603 | - Anonymous, "Watch 360 degree videos in Cardboard - YouTube Help", (20150907), URL: https://web.archive.org/web/20150907003114/https://support.google.com/youtube/answer/6239930?hl=en, (20201026), XP055743609 |