EP3303394 - ANTI-CTLA-4-ANTIKÖRPER UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Agenus Inc. 3 Forbes Road Lexington, MA 02421 / US | Für alle benannten Staaten Ludwig Institute for Cancer Research Ltd Stadelhoferstrasse 22 8001 Zürich / CH | Für alle benannten Staaten Memorial Sloan Kettering Cancer Center 1275 York Avenue New York, NY 10065 / US | [2018/15] | Erfinder | 01 /
van DIJK, Marc Gaailaan 16 3722ZH Bilthoven / NL | 02 /
MUNDT, Cornelia, Anne Hangstrasse 34 79539 Loerrach / DE | 03 /
RITTER, Gerd Ludwig Institute For Cancer Research 666 Third Avenue 28th Floor New York, NY 10017 / US | 04 /
SCHAER, David 715 Shore Acres Drive Mamaroneck, NY 10543 / US | 05 /
WOLCHOK, Jedd, David 333 E30th Street Apt 17c New York, NY 10016 / US | 06 /
MERGHOUB, Taha 10 Huron Avenue Apt 14k Jersey City, NJ 07306 / US | 07 /
SAVITSKY, David, Adam 28 Sunrise Road Boxford, MA 01921 / US | 08 /
FINDEIS, Mark, Arthur 431 School Street Belmont, MA 02478 / US | 09 /
WILSON, Nicholas, Stuart 68 Electric Avenue Apartment 1 Somerville, MA 02144 / US | [2018/15] | Vertreter | Lahrtz, Fritz, et al Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Seckenheimer Landstr. 4 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Frühere [2020/15] | Lahrtz, Fritz Patentanwälte Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB Prinzregentenstraße 68 81675 München / DE | ||
Frühere [2018/15] | Lahrtz, Fritz Isenbruck Bösl Hörschler LLP Patentanwälte Prinzregentenstrasse 68 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16728509.7 | 27.05.2016 | [2018/15] | WO2016US34508 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201562168391P | 29.05.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562168391 P | US201562182363P | 19.06.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562182363 P | US201562190653P | 09.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562190653 P | US201562257202P | 18.11.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201562257202 P | US201662280263P | 19.01.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662280263 P | US201662292500P | 08.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662292500 P | US201662294558P | 12.02.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662294558 P | US201662323226P | 15.04.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201662323226 P | [2018/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016196237 | Datum: | 08.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3303394 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.12.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2018/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3303394 | Datum: | 08.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.12.2016 | Klassifikation | IPC: | C07K16/28 | [2018/15] | CPC: |
C07K16/2818 (EP,CN,IL,KR,US);
A61K31/47 (CN);
A61K31/7068 (CN);
A61K39/395 (KR);
A61K39/3955 (CN);
A61K45/06 (CN);
A61K47/6803 (KR);
A61K47/6849 (EP,IL,KR,US);
A61K51/1027 (IL,KR,US);
A61P31/00 (EP,CN,IL);
A61P35/00 (EP,CN,IL,US);
A61P37/04 (EP,IL,US);
C07K16/283 (IL,KR,US);
C12N15/85 (CN);
C12N5/0682 (CN);
A61K2039/505 (EP,CN,IL,KR,US);
A61K2039/507 (CN);
C07K2317/21 (EP,IL,US);
C07K2317/33 (EP,IL,KR,US);
C07K2317/34 (EP,IL,KR,US);
C07K2317/41 (IL,KR,US);
C07K2317/51 (CN);
C07K2317/515 (CN);
C07K2317/52 (EP,CN,IL,US);
C07K2317/56 (CN,IL,US);
C07K2317/565 (CN,IL,US);
C07K2317/567 (IL,US);
C07K2317/73 (EP,IL,KR,US);
C07K2317/76 (EP,IL,KR,US);
C07K2317/92 (EP,IL,US);
C12N2510/00 (CN)
(-)
| C-Set: |
A61K31/47, A61K2300/00 (CN);
A61K31/7068, A61K2300/00 (CN);
A61K39/3955, A61K2300/00 (CN)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Erstreckungsstaaten | BA | 21.12.2017 | ME | 21.12.2017 | Validierungsstaat(en) | MA | 28.02.2018 | MD | 28.02.2018 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTI-CTLA-4-ANTIKÖRPER UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DAVON | [2018/15] | Englisch: | ANTI-CTLA-4 ANTIBODIES AND METHODS OF USE THEREOF | [2018/15] | Französisch: | ANTICORPS ANTI-CTLA-4 ET MÉTHODES D'UTILISATION DE CEUX-CI | [2018/15] | Eintritt in die regionale Phase | 21.12.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.12.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.12.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.12.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2018/15] | 21.12.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.11.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.02.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.02.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP20168222.6 / EP3736290 | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | CY | 27.05.2020 | CZ | 27.05.2020 | FI | 27.05.2020 | HR | 27.05.2020 | LT | 27.05.2020 | LU | 27.05.2020 | LV | 27.05.2020 | PL | 27.05.2020 | SK | 27.05.2020 | TR | 27.05.2020 | HU | 28.05.2020 | SE | 28.05.2020 | SI | 28.05.2020 | BE | 31.05.2020 | CH | 31.05.2020 | EE | 31.05.2020 | LI | 31.05.2020 | NL | 01.06.2020 | FR | 08.06.2020 | GB | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | DK | 31.07.2020 | GR | 09.12.2020 | [2024/42] |
Frühere [2022/37] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
PL | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
FI | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CY | 27.05.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DK | 31.07.2020 | ||
DE | 01.12.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
SI | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DE | 01.12.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
HR | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
SK | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DE | 01.12.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
DE | 01.12.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
SE | 28.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
FR | 08.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
GB | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
IE | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LU | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
NL | 01.06.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
LV | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
MC | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
CZ | 27.05.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
EE | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
GR | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
RO | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
LT | 27.05.2020 | ||
HU | 28.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 08.04.2020 | |
LT | 27.05.2020 | ||
CH | 31.05.2020 | ||
LI | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 08.04.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO0243478 (MEDAREX INC [US], et al); | [X]EP1262193 (PFIZER PROD INC [US]); | [X]US2006240006 (CHU CHISHIH [TW], et al); | [Y]WO2008100562 (MED COLLEGE GEORGIA RES INST [US], et al); | [XY]WO2009100140 (MEDAREX INC [US], et al); | [XY]WO2012120125 (ANTITOPE LTD [GB], et al); | [Y]WO2012162277 (MERCK SHARP & DOHME [US], et al); | [Y]WO2014144960 (ABBVIE BIOTHERAPEUTICS INC [US]); | vom Anmelder | US4044126 | US4364923 | US4414209 | US4444887 | WO8605807 | US4716111 | WO8901036 | US4816567 | US4816397 | WO9002809 | WO9110737 | WO9110741 | WO9201047 | US5122464 | WO9218619 | WO9222324 | WO9311236 | US5223409 | WO9404678 | WO9425591 | US5403484 | US5413923 | WO9515982 | US5427908 | WO9520401 | US5516637 | US5545806 | US5569825 | WO9634096 | WO9633735 | US5571698 | US5580717 | WO9713844 | US5625126 | US5633425 | US5658727 | US5661016 | US5698426 | US5709874 | US5733743 | WO9816654 | US5750753 | US5759542 | WO9824893 | US5780225 | US5807715 | US5814318 | US5821047 | WO9846645 | WO9850433 | US5837242 | US5840674 | US5860957 | US5869620 | US5885793 | US5900252 | US5939598 | US5948433 | US5965726 | US5969108 | US5972366 | US5983134 | US5985317 | US5985307 | US5989830 | US6004534 | US6005079 | US6010715 | US6024975 | US6039975 | US6048736 | US6060082 | US6071495 | US6075181 | US6120751 | US6131570 | US6132992 | US6139865 | US6150184 | US6167301 | US6174666 | WO0144301 | US6256533 | US6253872 | US6261595 | US6267983 | US6271359 | US6274552 | US6291664 | US6316652 | US6331415 | US6414132 | US2004014194 | US6794498 | US7183076 | US7709226 | US7951917 | US8227577 | US8586713 |