EP3307776 - FORMAT D'ANTICORPS HÉTÉRODIMÈRES MULTISPÉCIFIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.12.2018 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.03.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Numab Therapeutics AG Einsiedlerstrasse 34 8820 Wädenswil / CH | [2019/46] |
Précédent [2018/16] | Pour tous les Etats désignés Numab Innovation AG Einsiedlerstrasse 34 8820 Wädenswil / CH | Inventeur(s) | 01 /
MEYER, Sebastian Kirchrainstrasse 6 5445 Eggenwil / CH | 02 /
URECH, David Sonnenblickstrasse 8 8645 Jona / CH | [2018/16] | Mandataire(s) | Virnekäs, Bernhard Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | [2018/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16736380.3 | 15.06.2016 | [2018/16] | WO2016EP01002 | Numéro de priorité, date | EP20150001758 | 15.06.2015 Format original publié: EP 15001758 | [2018/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016202457 | Date: | 22.12.2016 | Langue: | EN | [2016/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3307776 | Date: | 18.04.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.12.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.12.2016 | Classification | IPC: | C07K16/24, C07K16/28 | [2018/16] | CPC: |
A61P29/00 (EP,CN,IL);
C07K16/00 (CN,IL,US);
C07K16/241 (EP,CN,IL,KR,US);
A61P35/00 (EP,CN,IL);
A61P37/06 (EP,CN,IL);
C07K16/2809 (EP,CN,IL,KR,US);
C07K16/2866 (EP,CN,IL,KR,US);
C07K2317/31 (EP,CN,IL,KR,US);
C07K2317/60 (EP,CN,IL,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/16] | Etats autorisant l'extension | BA | 24.01.2018 | ME | 24.01.2018 | État(s) autorisant la validation | MA | 24.01.2018 | MD | 24.01.2018 | Titre | Allemand: | HETERODIMERES MULTISPEZIFISCHES ANTIKÖRPERFORMAT | [2018/16] | Anglais: | HETERO-DIMERIC MULTI-SPECIFIC ANTIBODY FORMAT | [2018/16] | Français: | FORMAT D'ANTICORPS HÉTÉRODIMÈRES MULTISPÉCIFIQUES | [2018/16] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2017 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/16] | 12.12.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.09.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.11.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22160481.2 / EP4047020 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2010132872 (NOVIMMUNE SA [CH], et al) [A] 1-14* examples 1-6; claims 1-39 *; | [X]WO2011086091 (UCB PHARMA SA [BE], et al) [X] 1-5,7,9-14 * page 3; claim 1 *; | [X]WO2012088290 (ABBOTT LAB [US], et al) [X] 1-5,7-14 * figure 1 *; | [X]WO2012135345 (SANOFI SA [FR], et al) [X] 1-5,7-14 * figure 2 *; | [I]WO2013003652 (SEA LANE BIOTECHNOLOGIES LLC [US], et al) [I] 1-14 * figure 1a; claims 1-127 *; | [I]WO2014022540 (REGENERON PHARMA [US]) [I] 1-14 * paragraphs [0150] , [0169] , [0170]; figure 6 *; | [X]WO2014122529 (SANOFI SA) [X] 1-5,7-14 * figure 1 *; | [I]WO2014180577 (NUMAB AG [CH]) [I] 1-14 * examples 1-6; claims 1-18 *; | [I]WO2014180754 (HOFFMANN LA ROCHE [CH], et al) [I] 1-14 * figure 3d; claims 1-17 * |