EP3526291 - HYDROPHOBIERENDE ADDITIVE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.04.2018 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | [2019/34] | Erfinder | 01 /
HASHEMZADEH, Abdulmajid Am Emetsberger Hof 33 84489 Burghausen / DE | [2019/34] | Vertreter | Ege, Markus, et al Wacker Chemie AG Gisela-Stein-Straße 1 81671 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/34] | Ege, Markus, et al Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16788459.2 | 12.10.2016 | [2019/34] | WO2016EP74395 | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018068839 | Datum: | 19.04.2018 | Sprache: | DE | [2018/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3526291 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.04.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3526291 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | DE | [2020/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.04.2018 | Klassifikation | IPC: | C09D5/00, C09C1/30, C09D7/62, C09C3/12, C09C3/10, C09C3/00, C08K3/36, C08K9/06, C08K9/08 | [2020/17] | CPC: |
C08K9/06 (EP,US);
C08J3/203 (US);
C08K3/36 (EP,US);
C08K5/5435 (US);
C08K9/08 (EP,US);
C09C1/3063 (EP,US);
C09C1/3072 (EP,US);
C09C1/3081 (EP,US);
C09C1/309 (EP,US);
C09C3/006 (EP,US);
C09C3/10 (EP,US);
C09C3/12 (EP,US);
C09D143/04 (US);
C09D5/00 (EP,US);
C09D7/62 (EP,US);
|
Frühere IPC [2019/34] | C09D5/00, C09C3/00, C09C3/10, C09C3/12, C09D7/40, C09C1/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDROPHOBIERENDE ADDITIVE | [2019/34] | Englisch: | HYDROPHOBING ADDITIVES | [2019/34] | Französisch: | ADDITIFS HYDROFUGEANTS | [2019/34] | Eintritt in die regionale Phase | 09.04.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.04.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.04.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.07.2018 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.04.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.04.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/34] | 09.04.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.12.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.10.2016 | AL | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | ES | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | IE | 12.10.2020 | LU | 12.10.2020 | BE | 31.10.2020 | BG | 09.12.2020 | GB | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 12.10.2016 | |
AL | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
IE | 12.10.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
GB | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 12.10.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
GB | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 12.10.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
GB | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 12.10.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
GB | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 12.10.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BE | 31.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 12.10.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2013067787 ; | [XI]JP2006117445 ; | [XI]EP1138724 (NIPPON AEROSIL CO LTD [JP]) [X] 1-9,15 * paragraphs [0011] - [0016] - [0025]; examples 1,2,4-7 * [I] 10-13; | [X]EP1302444 (WACKER CHEMIE GMBH [DE]) [X] 1-13,15 * paragraphs [0086] , [0090] , [0093] , [0094] , [0136] , [0137] , [0141] , [0195]; examples 2-1,2-2,2-5,2-9 *; | [X]EP1911821 (WACKER CHEMIE AG [DE]) [X] 1-6,9-13,15 * paragraph [0063]; example 3 *; | [X]EP2172523 (SHINETSU CHEMICAL CO [JP]) [X] 1-5,7-9,14,15 * paragraph [0035]; examples 1-7 *; | [A]WO2011058051 (WACKER CHEMIE AG [DE], et al) [A] 1-15* claims 1-10 *; | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2013, no. 29, Database accession no. 2013-F62947, XP002770560 & JP2013067787 A 20130418 (NISSHIN CHEM IND CO LTD) [X] 1-13,15 * abstract * * paragraphs [0057] - [0064]; examples 1,3; table 2 * | [XI] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2006, no. 35, Database accession no. 2006-336245, XP002770561 & JP2006117445 A 20060511 (HAKUTO KK) [X] 1-4,6-9,15 * abstract * * paragraphs [0002] , [0007] , [0016]; examples 1-7 * [I] 10-13 | vom Anmelder | DE2620737 | DE4124588 | DE4221716 | WO2004035473 | WO2004035474 | WO2012022667 | WO2016074664 | - HOUBEN-WEYL, Methoden der organischen Chemie, GEORG THIEME VERLAG, (1987), vol. E20 | - FOX T. G., BULL. AM. PHYSICS SOC., (1956), vol. 1, no. 3, page 123 |