EP3531783 - UNTERRAHMENZEITPLANUNGSVERFAHREN UND BASISSTATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.07.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/35] | Erfinder | 01 /
LI, Xiaocui Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
XU, Kai Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/35] | Vertreter | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2019/35] | Gill Jennings & Every LLP MTH The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 16921153.9 | 30.12.2016 | [2019/35] | WO2016CN113562 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201610980988 | 08.11.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201610980988 | [2019/35] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018086232 | Datum: | 17.05.2018 | Sprache: | ZH | [2018/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3531783 | Datum: | 28.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3531783 | Datum: | 26.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 17.05.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2019 | Klassifikation | IPC: | H04W74/08 | [2019/35] | CPC: |
H04L5/0044 (EP);
H04W72/0446 (KR,US);
H04W72/1263 (US);
H04L5/0064 (EP);
H04W16/14 (US);
H04W72/23 (EP,KR,US);
H04W74/08 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UNTERRAHMENZEITPLANUNGSVERFAHREN UND BASISSTATION | [2019/35] | Englisch: | SUBFRAME SCHEDULING METHOD, AND BASE STATION | [2019/35] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PROGRAMMATION DE SOUS-TRAME ET STATION DE BASE | [2019/35] | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2019 | Übersetzung eingereicht | 23.05.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.05.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 23.05.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.05.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.05.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/35] | 18.10.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.05.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.12.2016 | AL | 26.08.2020 | AT | 26.08.2020 | CY | 26.08.2020 | CZ | 26.08.2020 | DK | 26.08.2020 | EE | 26.08.2020 | ES | 26.08.2020 | FI | 26.08.2020 | HR | 26.08.2020 | IT | 26.08.2020 | LT | 26.08.2020 | LV | 26.08.2020 | MC | 26.08.2020 | MK | 26.08.2020 | MT | 26.08.2020 | NL | 26.08.2020 | PL | 26.08.2020 | RO | 26.08.2020 | RS | 26.08.2020 | SE | 26.08.2020 | SI | 26.08.2020 | SK | 26.08.2020 | SM | 26.08.2020 | TR | 26.08.2020 | BG | 26.11.2020 | NO | 26.11.2020 | GR | 27.11.2020 | IS | 26.12.2020 | PT | 28.12.2020 | IE | 30.12.2020 | LU | 30.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/34] |
Frühere [2022/32] | HU | 30.12.2016 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MK | 26.08.2020 | ||
MT | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
TR | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 30.12.2020 | ||
LU | 30.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 30.12.2016 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MT | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
TR | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 30.12.2020 | ||
LU | 30.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 30.12.2020 | ||
LU | 30.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
IE | 30.12.2020 | ||
LU | 30.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/34] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
IT | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
ES | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/21] | DK | 26.08.2020 | |
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/12] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
PL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2015180551 (ZTE CORP [CN]) [X] 1,8,9,14,15 * abstract *; | [X]CN105850194 (HUAWEI TECH CO LTD) [X] 1,8,9,14,15 * abstract *; | [E]EP3151601 (ZTE CORP [CN]) [E] 1,8,9,14,15 * paragraph [0062] * * paragraph [0095] - paragraph [0097] *; | [E]EP3200515 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [E] 1,8,9,14,15 * paragraph [0021] * * paragraph [0212] * * paragraph [0157] *; | [A] - NOKIA ET AL, "On the UL control channel structure for NR", vol. RAN WG1, no. Lisbon, Portugal; 20161010 - 20161014, (20161001), 3GPP DRAFT; R1-1609740_ULCTRL_FINAL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_86b/Docs/, (20161001), XP051159653 [A] 1-15 * paragraph [02.3] * |