blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP3199172

EP3199172 - REGIME POSOLOGIQUE POUR LA SCLEROSE EN PLAQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été révoqué
Statut actualisé le  10.05.2024
Base de données mise à jour au 26.04.2025
PrécédentLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  08.06.2018
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  10.05.2018
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  04.07.2017
Dernier événement   Tooltip10.05.2024Révocation du brevetpublié le 12.06.2024  [2024/24]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Yeda Research and Development Co., Ltd.
P.O.Box 95
76100 Rehovot / IL
[2017/31]
Inventeur(s)01 / KLINGER, Ety
16 Agadati Street
39930 Tel Aviv / IL
 [2017/31]
Mandataire(s)D Young & Co LLP
3 Noble Street
London EC2V 7BQ / GB
[N/P]
Précédent [2017/31]D Young & Co LLP
120 Holborn
London EC1N 2DY / GB
Numéro de la demande, date de dépôt17157735.619.08.2010
[2017/31]
Numéro de priorité, dateUS20090274687P20.08.2009         Format original publié: US 274687 P
US20100337612P11.02.2010         Format original publié: US 337612 P
[2017/31]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP3199172
Date:02.08.2017
Langue:EN
[2017/31]
Type: A8 Demande de brevet corrigée 
N°:EP3199172
Date:11.10.2017
[2017/41]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP3199172
Date:11.07.2018
Langue:EN
[2018/28]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP03.07.2017
ClassificationIPC:A61K38/02, A61K38/16, A61P25/28, A61K38/07, A61K9/00, A61K31/785, A61K31/19
[2018/19]
CPC:
A61K31/19 (EP,US); A61K38/02 (EP,AT,US); A61K31/195 (KR);
A61K38/16 (AT,CN,EA,US); A61K31/198 (EA); A61K9/0019 (AT,CN,US);
A61K31/785 (EP,US); A61K38/07 (US); A61K47/26 (CN);
A61K9/08 (KR); A61P25/00 (EA); A61P3/10 (EP,US) (-)
Précédent IPC [2017/31]A61K38/02, A61K38/16, A61P25/28, A61K38/07, A61K9/00, A61K31/785
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/41]
Précédent [2017/31]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Etats autorisant lextensionBA23.02.2017
ME23.02.2017
RS23.02.2017
TitreAllemand:DOSIERUNGSSCHEMA FÜR MULTIPLE SKLEROSE[2017/31]
Anglais:DOSING REGIMEN FOR MULTIPLE SCLEROSIS[2017/31]
Français:REGIME POSOLOGIQUE POUR LA SCLEROSE EN PLAQUES[2017/31]
Procédure d'examen23.02.2017Requête en examen déposée  [2017/31]
23.02.2017Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
11.08.2017Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
11.05.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
24.05.2018Taxe de délivrance payée
24.05.2018Taxe publication/d‘impression payée
24.05.2018Réception des traductions de la/des revendication(s)
14.06.2018Observations des tiers
15.06.2018Observations des tiers
25.06.2018Observations des tiers
Demande(s) initiale(s)   TooltipEP10810282.3  / EP2405749
EP13166080.5  / EP2630962
EP17153450.6
Opposition(s)Opposant(s)01  25.03.2019  28.03.2019  ADMISSIBLE
Generics [UK] Limited (trading as Mylan)
Building 4
Trident Place
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire AL10 9UL / GB
Mandataire de l'opposant
Gill Jennings & Every LLP
The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
 02  10.04.2019  05.08.2020  WITHDRAWN
Hexal AG
Industriestrasse 25
83607 Holzkirchen / DE
Mandataire de l'opposant
Kies, Stefanie, et al, et al
c/o Sandoz International GmbH
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen / DE
 03  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Synthon B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen / NL
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 04  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
G. L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach / AT
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 05  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Alvogen IPCo S.a.r.l.
5 rue Heienhaff
1736 Senningerberg / LU
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 [2021/35]
Précédent [2020/37]
Opposant(s)01  25.03.2019  28.03.2019  ADMISSIBLE
Generics [UK] Limited (trading as Mylan)
Building 4
Trident Place
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire AL10 9UL / GB
Mandataire de l'opposant
Gill Jennings & Every LLP
APC The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
 02  10.04.2019  05.08.2020  WITHDRAWN
Hexal AG
Industriestrasse 25
83607 Holzkirchen / DE
Mandataire de l'opposant
Kies, Stefanie, et al, et al
c/o Sandoz International GmbH
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen / DE
 03  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Synthon B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen / NL
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 04  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
G. L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach / AT
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 05  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Alvogen IPCo S.a.r.l.
5 rue Heienhaff
1736 Senningerberg / LU
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
Précédent [2019/21]
Opposant(s)01  25.03.2019  28.03.2019  ADMISSIBLE
Generics [UK] Limited (trading as Mylan)
Building 4
Trident Place
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire AL10 9UL / GB
Mandataire de l'opposant
Gill Jennings & Every LLP
APC The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
 02  10.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Hexal AG
Industriestrasse 25
83607 Holzkirchen / DE
Mandataire de l'opposant
Kies, Stefanie, et al, et al
c/o Sandoz International GmbH
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen / DE
 03  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Synthon B.V.
Microweg 22
6545 CM Nijmegen / NL
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 04  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
G. L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach / AT
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
 05  11.04.2019  17.04.2019  ADMISSIBLE
Alvogen IPCo S.a.r.l.
5 rue Heienhaff
1736 Senningerberg / LU
Mandataire de l'opposant
Hamm&Wittkopp Patentanwälte PartmbB
Jungfernstieg 38
20354 Hamburg / DE
Précédent [2019/20]
Opposant(s)01  25.03.2019  28.03.2019  ADMISSIBLE
Generics [UK] Limited (trading as Mylan)
Building 4
Trident Place
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire AL10 9UL / GB
Mandataire de l'opposant
Gill Jennings & Every LLP
APC The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
 02  10.04.2019   
Hexal AG
Industriestrasse 25
83607 Holzkirchen / DE
Précédent [2019/18]
Opposant(s)01  25.03.2019  28.03.2019  ADMISSIBLE
Generics [UK] Limited (trading as Mylan)
Building 4
Trident Place
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire AL10 9UL / GB
Mandataire de l'opposant
Gill Jennings & Every LLP
APC The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
29.04.2019Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
04.09.2019Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
01.09.2020Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.10.2020
09.10.2020Date des procédures orales
27.01.2022Envoi de la notification signalant la révocation du brevet
07.02.2024Effet juridique de la révocation du brevet [2024/24]
Recours après opposition29.03.2022Recours reçu No.  T0843/22
29.03.2022Taxe de recours payée
01.06.2022Mémoire exposant les motifs du recours remis
07.02.2024Résultat de la procédure de recours : recours du titulaire fut rejeté
06.05.2024Envoi de la décision de la Chambre de recours
06.02.2024Date des procédures orales
Taxes payéesTaxe annuelle
23.02.2017Taxe annuelle Année du brevet 03
23.02.2017Taxe annuelle Année du brevet 04
23.02.2017Taxe annuelle Année du brevet 05
23.02.2017Taxe annuelle Année du brevet 06
23.02.2017Taxe annuelle Année du brevet 07
22.08.2017Taxe annuelle Année du brevet 08
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipAL11.07.2018
CY11.07.2018
MC11.07.2018
MK11.07.2018
RO11.07.2018
SM11.07.2018
LU19.08.2018
BG11.10.2018
IS11.11.2018
[2020/31]
Précédent [2020/30]AL11.07.2018
MC11.07.2018
RO11.07.2018
SM11.07.2018
LU19.08.2018
BG11.10.2018
IS11.11.2018
Précédent [2019/26]AL11.07.2018
MC11.07.2018
SM11.07.2018
LU19.08.2018
BG11.10.2018
IS11.11.2018
Précédent [2019/24]AL11.07.2018
MC11.07.2018
LU19.08.2018
BG11.10.2018
IS11.11.2018
Précédent [2019/21]AL11.07.2018
LU19.08.2018
BG11.10.2018
IS11.11.2018
Précédent [2019/13]AL11.07.2018
BG11.10.2018
IS11.11.2018
Précédent [2019/11]BG11.10.2018
IS11.11.2018
Précédent [2019/08]IS11.11.2018
Citations:Recherche[A]US2007161566  (PINCHASI IRIT [IL]);
par le demandeurWO0027417
 WO0160392
 WO0197846
 US2002037848
 US2002055466
 US2002077278
 US2003004099
 US6514938
 US2005014694
 WO2009070298
 US2009149541
autreUS2007161566
 EP2405749
 EP2949335
 EP2405749
 EP2949335
OppositionWO2007081975
 WO2011022063
 WO0020010
 EP1210115
 US2007161566
 EP2949335
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.