EP3229273 - FLEXIBLE ANZEIGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.07.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.04.2018 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 08.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Display Co., Ltd. 1, Samsung-ro Giheung-Gu Yongin-si Gyeonggi-Do 17113 / KR | [2017/41] | Erfinder | 01 /
Yang, Taehoon Dongwon Apt., Jukjeon-dong, Suji-gu Yongin-si, Gyeonggi-do 309-402 / KR | 02 /
Lee, Yongsu 110, Dongjak-daero 29-gil, Dongjak-gu Seoul 407-1302 / KR | 03 /
Kim, Sungchul Bundang Doosan Weve Apt., Geumgok-dong, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 109-1404 / KR | 04 /
Kim, Sunghoon III-Zium Apt., Jamsil-dong, Songpa-gu Seoul 315-1502 / KR | 05 /
Yun, Sungsik 156, Yeongtong-ro 200 beon-gil, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 06 /
Lee, Kyoungah Gangbyeon Apt., Jamwon-dong Seocho-gu 1-902 / KR | [2017/41] | Vertreter | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [2017/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17162717.7 | 24.03.2017 | [2017/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20160036369 | 25.03.2016 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20160036369 | [2017/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3229273 | Datum: | 11.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3229273 | Datum: | 18.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.2017 | Klassifikation | IPC: | H01L27/32, H01L51/52, G06F1/16, G06F3/044, G06F3/041 | [2021/15] | CPC: |
G06F1/1652 (EP,KR,US);
H10K59/87 (KR);
G09G3/035 (CN);
H10K59/40 (EP,KR,US);
G06F3/0412 (EP,US);
G06F3/0445 (EP,US);
G06F3/0446 (EP,US);
G09G3/3208 (CN);
H10K50/86 (US);
H10K50/865 (US);
H10K59/12 (CN);
H10K59/126 (US);
H10K59/38 (EP,CN,KR,US);
H10K59/873 (CN,KR);
H10K59/8792 (EP,CN,KR);
H10K77/111 (KR,US);
G06F2203/04102 (EP,US);
G06F2203/04103 (US);
G06F2203/04111 (EP);
G06F2203/04112 (EP,US);
H10K2102/311 (EP,KR,US);
H10K2102/351 (US);
H10K59/1201 (US);
H10K59/8731 (EP,CN,KR);
|
Frühere IPC [2017/41] | H01L27/32, H01L51/52, G06F1/16, G06F3/044 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/20] |
Frühere [2017/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLEXIBLE ANZEIGEVORRICHTUNG | [2017/41] | Englisch: | FLEXIBLE DISPLAY DEVICE | [2017/41] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE FLEXIBLE | [2017/41] | Prüfungsverfahren | 24.03.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 09.04.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.04.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/20] | 22.04.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.05.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.03.2017 | AL | 18.08.2021 | AT | 18.08.2021 | CY | 18.08.2021 | CZ | 18.08.2021 | DK | 18.08.2021 | EE | 18.08.2021 | ES | 18.08.2021 | FI | 18.08.2021 | HR | 18.08.2021 | IT | 18.08.2021 | LT | 18.08.2021 | LV | 18.08.2021 | MC | 18.08.2021 | MK | 18.08.2021 | MT | 18.08.2021 | NL | 18.08.2021 | PL | 18.08.2021 | RO | 18.08.2021 | RS | 18.08.2021 | SE | 18.08.2021 | SI | 18.08.2021 | SK | 18.08.2021 | SM | 18.08.2021 | BG | 18.11.2021 | NO | 18.11.2021 | GR | 19.11.2021 | IS | 18.12.2021 | PT | 20.12.2021 | GB | 24.03.2022 | IE | 24.03.2022 | LU | 24.03.2022 | BE | 31.03.2022 | CH | 31.03.2022 | FR | 31.03.2022 | LI | 31.03.2022 | [2024/42] |
Frühere [2024/22] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
MK | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 24.03.2022 | ||
IE | 24.03.2022 | ||
LU | 24.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 24.03.2022 | ||
IE | 24.03.2022 | ||
LU | 24.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 24.03.2017 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 24.03.2022 | ||
IE | 24.03.2022 | ||
LU | 24.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 24.03.2022 | ||
IE | 24.03.2022 | ||
LU | 24.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/09] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 24.03.2022 | ||
IE | 24.03.2022 | ||
LU | 24.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 24.03.2022 | ||
IE | 24.03.2022 | ||
LU | 24.03.2022 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
FR | 31.03.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
IT | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/16] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 18.08.2021 | |
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAY]US2014374704 (JANG CHEOL [KR], et al); | [Y]US2015206926 (HONG JUNG-MOO [KR], et al); | [Y]US9287329 (LEE JUNSEOK [KR], et al); | [XAYI]US2016079567 (CHO SANGHWAN [KR], et al); | [XP]EP3109742 (SAMSUNG DISPLAY CO LTD [KR]) |