EP3502301 - BESCHICHTUNG FÜR EINE KOMPONENTE, KOMPONENTE MIT EINER BESCHICHTUNG UND VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN EINER BESCHICHTUNG AUF EINE KOMPONENTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.04.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.12.2019 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten TE Connectivity Germany GmbH Ampèrestraße 12-14 64625 Bensheim / DE | [2019/26] | Erfinder | 01 /
Crandall, Erika Am Wiegert 1 69517 Gorxheimertal / DE | [2019/26] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17209215.7 | 21.12.2017 | [2019/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3502301 | Datum: | 26.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2018 | Klassifikation | IPC: | C23C2/08, C23C14/14, C23C30/00, // C25D7/00 | [2019/26] | CPC: |
C23C14/14 (EP);
C25D7/00 (EP,US);
C23C2/08 (EP);
C23C30/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/04] |
Frühere [2019/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BESCHICHTUNG FÜR EINE KOMPONENTE, KOMPONENTE MIT EINER BESCHICHTUNG UND VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN EINER BESCHICHTUNG AUF EINE KOMPONENTE | [2019/26] | Englisch: | COATING FOR A COMPONENT, COMPONENT WITH A COATING AND METHOD OF APPLYING A COATING TO A COMPONENT | [2019/26] | Französisch: | REVÊTEMENT POUR UN COMPOSANT, COMPOSANT DOTÉ D'UN REVÊTEMENT ET PROCÉDÉ D'APPLICATION D'UN REVÊTEMENT SUR UN COMPOSANT | [2019/26] | Prüfungsverfahren | 18.12.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/04] | 18.12.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.09.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH03264661 (RICOH KK); | [X]US6080497 (CAREY II JAY F [US], et al); | [X]JP2002146505 (NIPPON STEEL CORP); | [X]KR20050089322 (SEOUL NAT UNIV IND FOUNDATION [KR]); | [X]EP2881207 (MK ELECTRON CO LTD [KR], et al); |