EP3425798 - MODULE D'ÉMETTEUR RADAR ET MÉTHODE ASSOCIÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/02] | DÉPHASEUR | ||
[2020/52] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.01.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.07.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2019/02] | Inventeur(s) | 01 /
THURIES, Stephane c/o NXP B.V., Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | 02 /
PAVAO MOREIRA, Cristian c/o NXP B.V., Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | 03 /
MONTORIOL, Gilles c/o NXP B.V., Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | [2019/02] | Mandataire(s) | Lee, Candice Jane NXP SEMICONDUCTORS Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | [2019/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17305886.8 | 07.07.2017 | [2019/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3425798 | Date: | 09.01.2019 | Langue: | EN | [2019/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3425798 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | EN | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.01.2018 | Classification | IPC: | H03H11/20, // G01S13/34, H03M1/74 | [2019/02] | CPC: |
H03H11/20 (EP,US);
H01P1/18 (CN);
H03L7/0814 (US);
G01S13/288 (US);
G01S13/70 (US);
H03M1/665 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/33] |
Précédent [2019/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | RADARSENDERMODUL UND ZUGEHÖRIGE METHODE | [2020/52] | Anglais: | RADAR TRANSMITTER MODULE AND RELATED METHOD | [2020/52] | Français: | MODULE D'ÉMETTEUR RADAR ET MÉTHODE ASSOCIÉE | [2020/52] |
Précédent [2019/02] | PHASENSCHIEBER | ||
Précédent [2019/02] | PHASE SHIFTER | ||
Précédent [2019/02] | DÉPHASEUR | Procédure d'examen | 26.06.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.07.2019 | Requête en examen déposée [2019/33] | 09.07.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.05.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.09.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 25.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.07.2017 | AL | 05.05.2021 | AT | 05.05.2021 | CY | 05.05.2021 | CZ | 05.05.2021 | DK | 05.05.2021 | EE | 05.05.2021 | ES | 05.05.2021 | FI | 05.05.2021 | HR | 05.05.2021 | IT | 05.05.2021 | LT | 05.05.2021 | LV | 05.05.2021 | MC | 05.05.2021 | MK | 05.05.2021 | MT | 05.05.2021 | NL | 05.05.2021 | PL | 05.05.2021 | RO | 05.05.2021 | RS | 05.05.2021 | SE | 05.05.2021 | SI | 05.05.2021 | SK | 05.05.2021 | SM | 05.05.2021 | TR | 05.05.2021 | IE | 07.07.2021 | LU | 07.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | BG | 05.08.2021 | GB | 05.08.2021 | NO | 05.08.2021 | GR | 06.08.2021 | IS | 05.09.2021 | PT | 06.09.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 07.07.2017 | |
AL | 05.05.2021 | ||
AT | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
TR | 05.05.2021 | ||
IE | 07.07.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
GB | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 07.07.2017 | |
AL | 05.05.2021 | ||
AT | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
IE | 07.07.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
GB | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 07.07.2017 | |
AL | 05.05.2021 | ||
AT | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
IE | 07.07.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
GB | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
IE | 07.07.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
GB | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
IE | 07.07.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
GB | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
IE | 07.07.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
GB | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
LU | 07.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | Citations: | Recherche | [A]US2008278370 (LACHNER RUDOLF [DE], et al) [A] 1,13* figures 4,6 *; | [XI]US2011085616 (KUTTNER FRANZ [AT]) [X] 1-9,11,12,14,15 * paragraph [3739]; figures 2, 3, 4, 5 * [I] 13; | [XI]US2012263260 (VAN WAASEN STEFAN [DE]) [X] 1-12,14,15 * figures 4, 6, 3 * [I] 13 |