EP3462374 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG EINES FINGERABDRUCKBILDES UND ENDGERÄTEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.06.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.03.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.02.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 10.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2021 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 07.07.2021 [2021/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. Floor 13, Phase B, Tengfei Industrial Building Futian Free Trade Zone Shenzhen, Guangdong 518045 / CN | [2019/14] | Erfinder | 01 /
ZUO, Yong Floor 13 Phase B Tengfei Industrial Building Futian Free Trade Zone Shenzhen Guangdong 518045 / CN | 02 /
WANG, Bing Floor 13 Phase B Tengfei Industrial Building Futian Free Trade Zone Shenzhen Guangdong 518045 / CN | [2019/15] |
Frühere [2019/14] | 01 /
ZUO, Yong Floor 13, Phase B Tengfei Industrial Building Furtian Free Trade Zone Shenzhen, Guangdong 518045 / CN | ||
02 /
WANG, Bing Floor 13, Phase B Tengfei Industrial Building Furtian Free Trade Zone Shenzhen, Guangdong 518045 / CN | Vertreter | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2019/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17791913.1 | 18.08.2017 | [2019/14] | WO2017CN98001 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019033386 | Datum: | 21.02.2019 | Sprache: | ZH | [2019/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3462374 | Datum: | 03.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 21.02.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.01.2019 | Klassifikation | IPC: | G06K9/00, H04N5/235 | [2019/14] | CPC: |
G06V40/1318 (EP,KR,US);
G06V40/13 (CN);
G06V10/17 (EP,US);
G06V40/1341 (CN,KR,US);
G06V40/1359 (KR,US);
G06V40/1376 (KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG EINES FINGERABDRUCKBILDES UND ENDGERÄTEVORRICHTUNG | [2019/14] | Englisch: | FINGERPRINT IMAGE ACQUISITION METHOD AND DEVICE, AND TERMINAL DEVICE | [2019/14] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ACQUISITION D'IMAGE D'EMPREINTES DIGITALES, ET DISPOSITIF TERMINAL | [2019/14] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2017 | Übersetzung eingereicht | 10.11.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 10.11.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.11.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2019/14] | 09.07.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.02.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.2020 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/27] | 30.11.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung | 16.02.2021 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 19.02.2021 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2021/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004228508 (SHIGETA KAZUYUKI [JP]) [X] 1-6,8-13 * abstract * * paragraphs [0010] - [0012] - [0 39] - [0040] - [0 49] , [0 67] - [0068] - [0 75] - [0077] - [0 83] - [0087] * [I] 7,14,15; | [XI]US2014286544 (YI JINWOOK [KR], et al) [X] 1,2,5,6,8,9,12,13 * abstract * * paragraphs [0005] , [0 37] , [0 39] , [0 52] , [0 56] * [I] 3,4,7,10,11,14,15; | [A]US2015002735 (MOSKOVCHENKO STEPAN N [US]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0030] , [0 34] , [0 36] , [0 46] - [0049] - [0 51] - [0052] ** figure 3 * | Internationale Recherche | [A]EP1608157 (MICROSOFT CORP [US]) [A] 1-24* , entire document *; | [Y]CN104598899 (SHANGHAI LUOQI TECHNOLOGY CO LTD) [Y] 1-24 * , description, paragraphs [0045]-[0048] and [0092]-[0117], and figure 8 *; | [A]CN104680136 (GUANGDONG LITE ARRAY CO LTD) [A] 1-24 * , entire document *; | [Y]CN105959592 (DONGGUAN ZK ELECTRONIC TECH CO LTD) [Y] 1-24 * , description, paragraphs [0054]-[0070] * |