EP3463400 - ÉPITOPES DE CMV [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.03.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 18.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Council of the Queensland Institute of Medical Research 300 Herston Road Herston, Queensland 4006 / AU | [2019/15] | Inventeur(s) | 01 /
KHANNA, Rajiv 59 Aberleigh Road Herston, QLD 4006 / AU | 02 /
SMITH, Corey 56 St. Vincent Street Ashgrove, QLD 4060 / AU | [2019/15] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2019/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17802274.5 | 23.05.2017 | [2019/15] | WO2017IB00849 | Numéro de priorité, date | US201662340223P | 23.05.2016 Format original publié: US 201662340223 P | [2019/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2017203370 | Date: | 30.11.2017 | Langue: | EN | [2017/48] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3463400 | Date: | 10.04.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.11.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 01.02.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2020 | Classification | IPC: | A61K35/17, C07K16/00, C07K16/28, A61K39/00, A61K39/245, C07K7/00, C07K7/06, C07K14/00, C07K14/705, A61K38/00, A61K38/08, A61K38/10, A61K38/16, A61K38/17, A61P35/00, A61P31/12, A61P31/22 | [2019/15] | CPC: |
C07K16/00 (EP);
A61K35/17 (US);
A61K39/12 (EP,US);
A61K39/4611 (EP);
A61K39/464838 (EP);
A61P31/20 (EP,US);
A61P35/00 (US);
C07K14/005 (EP);
C07K7/06 (EP);
C12N15/86 (US);
A61K2039/572 (EP,US);
C12N2710/16122 (EP);
C12N2710/16134 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] | Titre | Allemand: | CMV-EPITOPE | [2019/15] | Anglais: | CMV EPITOPES | [2019/15] | Français: | ÉPITOPES DE CMV | [2019/15] | Entrée dans la phase régionale | 24.12.2018 | Taxe nationale de base payée | 24.12.2018 | Taxe de recherche payée | 24.12.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.12.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.12.2018 | Requête en examen déposée [2019/15] | 25.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 18.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2010037397 (DAKO DENMARK AS [DK], et al) [X] 1-17 * abstract * * page 6, line 21 - line 27 * * page 26, line 29 - page 27, line 9 * * example 43 ** sequences 5591, 5094 * | Recherche internationale | [A]WO03000720 (QUEENSLAND INST MED RES [AU], et al) [A] 1-57 * Abstract; Page 8, Line 30 - Page 9, Line 34; Page 10, Lines 19-26; Page 12, Line 7 Page 14, Line 13; Page 26, Lines 18-31; Page 27, Lines 13-34; Page 31, Lines 31-34; Page 50, Lines 1-4; Page 54, Lines 15-22; Page 59, Lines 13-19; Page 64, Lines 20-28; Examples. *; | [XY]US2004106159 (KERN FLORIAN [DE], et al) [X] 1-57 * Abstract; [0012]-[0020]; Fig. 1; Example. Abstract; [0012]-[0020]; Fig. 1; Example. * [Y] 1-57; | [XY]WO2005007689 (ALPHAVAX INC [US], et al) [X] 1-57 * Abstract; Page 19, Line 32 - Page 20, Line 3; Page 17, Lines 24-30. Abstract; Page 19, Line 32 - Page 20, Line 3; Page 17, Lines 24-30. * [Y] 1-57; | [XY]US2006165714 (KERN FLORIAN [DE], et al) [X] 1-57 * Abstract; [0056]-[0073]; Examples. Abstract; [0056]-[0073]; Examples. * [Y] 1-57; | [X]WO2010014567 (MERCK & CO INC [US], et al) [X] 1-57 * Abstract; Page 2, Line 16 - Page 3, Line 12; SEQ ID NO: 40; Table 3, Page 29. *; | [XY]WO2010037397 (DAKO DENMARK AS [DK], et al) [X] 1-57 * Abstract; Page 3, Lines 14-17; Page 26, Line 29 - Page 27, Line 9; Table 9. Abstract; Page 3, Lines 14-17; Page 26, Line 29 - Page 27, Line 9; Table 9. * [Y] 1-57; | [A]WO2013119947 (BAYLOR COLLEGE MEDICINE [US]) [A] 1-57 * Whole document, particularly Abstract; [0008]; [0012]-[0014]. *; | [X]WO2015001361 (UNIV BIRMINGHAM [GB]) [X] 1-57 * Abstract; Pages 10-12. *; | [XY]WO2015142671 (FLUGEN INC [US]) [X] 1-57 * Abstract; [0165]; Table A; Table B, Page 23. Abstract; [0165]; Table A; Table B, Page 23. * [Y] 1-57; | [A]AU2012227280B (COUNCIL QUEENSLAND INST MEDICAL RES [AU]) [A] 1-57* Whole document, particularly Abstract; Page 2, Line 26 - Page 6, Line 11. *; | [XY] - KERN, F. et al., "Target Structures of the CD 8+-T- Cell Response to Human Cytomegalovirus: the 72-Kilodalton Major Immediate-Early Protein Revisited", JOURNAL OF VIROLOGY, (19991000), vol. 73, no. 10, pages 8179 - 8184, XP002125050 [X] 1-57 * . Abstract; 'Results and Discussion' starting Page 8180, especially, Page 8180, Col. 2, Para. 2. Abstract; 'Results and Discussion' starting Page 8180, especially, Page 8180, Col. 2, Para. 2. * [Y] 1-57 | [XY] - GIBSON, L. et al., "Cytomegalovirus (CMV) IE 1- and pp65-Specific CD 8+ T Cell Responses Broaden over Time after Primary CMV Infection in Infants", Journal of Infectious Diseases, (20070615), vol. 195, pages 1789 - 1798, XP055461629 [X] 1-57 * . Abstract; Table 2; 'Results', Starting page 179. Abstract; Table 2; 'Results', Starting page 179. * [Y] 1-57 DOI: http://dx.doi.org/10.1086/518042 | [XY] - BRAENDSTRUP, P. et al., "Identification and HLA-Tetramer-Validation of Human CD 4+ and CD 8+ T Cell Responses against HCMV Proteins IE 1 and IE 2", PLOS ONE, (20140400), vol. 9, no. 4, pages 1 - 16, XP055461634 [X] 1-57 * (Pages 1-16). Abstract; Table 2. Abstract; Table 2. * [Y] 1-57 DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0094892 | [X] - KHAN, N. et al., "T Cell Recognition Patterns of Immunodominant Cytomegalovirus Antigens in Primary and Persistent Infection", The Journal of Immunology, (20070000), vol. 178, pages 4455 - 4465, XP055242647 [X] 1-57 * . Abstract; Page 4457, Col. 1, Para. 3; Page 4458, Col. 1, Para. 2; Table 1, Page 4459. * DOI: http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.178.7.4455 | [X] - ALP, N. J. et al., "Fine Specificity of Cellular Immune Responses in Humans to Human Cytomegalovirus Immediate-Early Protein", JOURNAL OF VIROLOGY, (19910000), vol. 65, no. 9, pages 4812 - 4820, XP055461646 [X] 1-57 * . Abstract; Page 4813, Col. 1, Para. 2; Page 4814, Col. 1, Para. 2; Figure 2. * | [XY] - SMITH, C. et al., "Molecular Imprint of Exposure to Naturally Occurring Genetic Variants of Human Cytomegalovirus on the T cell Repertoire", Scientific Reports, (20140000), vol. 4, pages 1 - 10, XP055461651 [X] 1-57 * . Abstract; Page 2, Col. 1, Para. 2; Page 2, Col. 1, Para. 3. Abstract; Page 2, Col. 1, Para. 2; Page 2, Col. 1, Para. 3. * [Y] 1-57 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep03993 |