EP3601071 - FILME MIT RETORTENSCHOCK-REGENERATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/06] | FILME MIT RETORTENSCHOCKWIEDERHERSTELLUNG | ||
[2022/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.05.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.02.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Amcor Flexibles North America, Inc. 2301 Industrial Drive Neenah, WI 54956 / US | [2022/43] |
Frühere [2020/06] | Für alle benannten Staaten Bemis Company, Inc. One Neenah Center, 4th Floor 134 E. Wisconsin Avenue Neenah, WI 54956 / US | Erfinder | 01 /
SUDAN, Leticia, De La Vega 180 Alameda Ipê-rosa (Alphaville II) Vivendas Do Arvoredo 86055-782 Londrina - PR / BR | 02 /
KELLY, Scott, J 713 Applewood Drive Kimberly, WI 54136 / US | [2022/49] |
Frühere [2020/06] | 01 /
SUDAN, Leticia, De La Vega 180 Alameda Ipê-rosa (Alphaville II) Vivendas Do Arvoredo 86055-782 Londrina - PR / BR | ||
02 /
KELLY, Scott, J 713 Applewood Drive Kimberly, Wisconsin 54136 / US | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 17903084.6 | 31.03.2017 | [2020/06] | WO2017US25496 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018182712 | Datum: | 04.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3601071 | Datum: | 05.02.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.10.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3601071 | Datum: | 07.12.2022 | Sprache: | EN | [2022/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 04.10.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.08.2020 | Klassifikation | IPC: | B65B55/00, B32B27/30 | [2020/39] | CPC: |
B65D75/008 (EP,US);
B65D65/40 (US);
B32B27/08 (EP,US);
B32B27/30 (EP);
B32B27/302 (EP);
B32B27/306 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B27/34 (EP,US);
B32B7/12 (EP,US);
B65D75/26 (EP,US);
B65D77/2024 (EP);
B32B2250/05 (US);
B32B2250/24 (EP,US);
B32B2307/308 (EP);
B32B2307/31 (EP);
B32B2307/514 (EP,US);
B32B2307/7244 (EP,US);
B32B2307/732 (EP);
B32B2307/738 (EP);
B32B2307/75 (EP);
B32B2439/06 (EP);
|
Frühere IPC [2020/06] | B65B55/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILME MIT RETORTENSCHOCK-REGENERATION | [2022/49] | Englisch: | FILMS WITH RETORT-SHOCK RECOVERY | [2020/06] | Französisch: | FILM RÉCUPÉRANT APRÈS UNE STÉRILISATION EN AUTOCLAVE | [2020/06] |
Frühere [2020/06] | FILME MIT RETORTENSCHOCKWIEDERHERSTELLUNG | Eintritt in die regionale Phase | 28.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.10.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 28.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/06] | 15.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.03.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.05.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 21.06.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.09.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 07.12.2022 | AT | 07.12.2022 | CZ | 07.12.2022 | DK | 07.12.2022 | EE | 07.12.2022 | ES | 07.12.2022 | FI | 07.12.2022 | HR | 07.12.2022 | LT | 07.12.2022 | LV | 07.12.2022 | MC | 07.12.2022 | NL | 07.12.2022 | PL | 07.12.2022 | RO | 07.12.2022 | RS | 07.12.2022 | SE | 07.12.2022 | SI | 07.12.2022 | SK | 07.12.2022 | SM | 07.12.2022 | NO | 07.03.2023 | GR | 08.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | IE | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | LU | 31.03.2023 | IS | 07.04.2023 | PT | 10.04.2023 | [2024/12] |
Frühere [2024/09] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
DK | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
MC | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SI | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
IE | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
LU | 31.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
DK | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
MC | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SI | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
IE | 31.03.2023 | ||
LU | 31.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2024/02] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
DK | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
MC | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SI | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
LU | 31.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
DK | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
MC | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SI | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
DK | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
MC | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
DK | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
IS | 07.04.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SK | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 07.12.2022 | |
AT | 07.12.2022 | ||
CZ | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 07.12.2022 | |
CZ | 07.12.2022 | ||
EE | 07.12.2022 | ||
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RO | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/34] | EE | 07.12.2022 | |
ES | 07.12.2022 | ||
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
PT | 10.04.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 07.12.2022 | |
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
SM | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | ES | 07.12.2022 | |
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
NL | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | ES | 07.12.2022 | |
FI | 07.12.2022 | ||
HR | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
PL | 07.12.2022 | ||
RS | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | ES | 07.12.2022 | |
FI | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
LV | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
GR | 08.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | ES | 07.12.2022 | |
FI | 07.12.2022 | ||
LT | 07.12.2022 | ||
SE | 07.12.2022 | ||
NO | 07.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 07.12.2022 | |
NO | 07.03.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2005085785 (SHANG SHERWIN [US], et al) [X] 1,6-11,14,15 * abstract *; | [X]US2011027428 (BEKELE SOLOMON [US]) [X] 1-15* the whole document *; | [X]WO2013041469 (TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE [CH]) [X] 1-15 * the whole document *; | [X]EP2862898 (KURARAY CO [JP]) [X] 1,6-11,13-15 * abstract * * paragraph [0094] * | Internationale Recherche | [XY]US4999229 (MORITANI TOHEI [JP], et al) [X] 1, 2, 6/(1-2), 28 * Abstract, col 1 In 5-10, col 2 In 15-20; col 4 In 30-35; Tables, 1 and 2; col 19 In 40-45; col 21 In 1-10 and full document * [Y] 3-5, 6/(3-5), 14-16, 29-31; | [Y]US2003017352 (DAYRIT RICHARD M [US], et al) [Y] 1-6, 14-16, 28-31* Abstract, para [010]-[030] *; | [Y]US2007092744 (DI TELLA CARLOS A [AR], et al) [Y] 1-6, 14-16, 28-31 * Abstract, para [041]-[075] *; | [Y]US2008113130 (SCHELL THOMAS ANDREW [US], et al) [Y] 1-6, 14-16, 28-31 * Abstrcat, para [011]-[021] fig 7 *; | [Y]US2011039098 (FORLONI ROBERTO [IT], et al) [Y] 3-5, 6/(3-5), 14-16, 29-31 * Abstract, para [0074], para [0089], para [0055], para [0047], Table II, Table IV, *; | [Y]US2012009305 (HAUSMANN KARLHEINZ [CH], et al) [Y] 1-6, 14-16, 28-31 * Abstract, para [023]-[038] *; | [Y]US2016067950 (FISCHER LAURA [DE], et al) [Y] 1-6, 14-16, 28-31 * Abstract, para [0043]-[0046] * | vom Anmelder | US2011027428 |