EP3646163 - PARTAGE DE CONTEXTE DE CONNEXION SÉCURISÉE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN MANDATAIRE DE CONFIANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.10.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2021 | Demande réputée retirée | publié le 10.11.2021 [2021/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Solutions and Networks Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2020/19] | Inventeur(s) | 01 /
PETIWALA, Mohammed 420 Raymond Road Buffalo Grove, IL 60089 / US | 02 /
AGARWAL, Tarun 508 S Oak Street Palatine, IL 60067 / US | [2020/19] | Mandataire(s) | Nokia EPO representatives Nokia Technologies Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2020/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 17915552.8 | 30.06.2017 | [2020/19] | WO2017US40279 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019005103 | Date: | 03.01.2019 | Langue: | EN | [2019/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3646163 | Date: | 06.05.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.01.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.01.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2020 | Classification | IPC: | G06F7/04, // H04L29/06 | [2020/49] | CPC: |
H04L9/3263 (EP,US);
G06F9/45558 (US);
H04L63/0823 (US);
H04L9/006 (US);
G06F7/00 (EP);
H04L63/0428 (EP);
H04L63/0442 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2020/19] | G06F7/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] | Titre | Allemand: | GEMEINSAME BENUTZUNG VON SICHEREM VERBINDUNGSKONTEXT ÜBER EINEN SICHEREN PROXY | [2020/19] | Anglais: | SHARING SECURE CONNECTION CONTEXT VIA A TRUSTED PROXY | [2020/19] | Français: | PARTAGE DE CONTEXTE DE CONNEXION SÉCURISÉE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN MANDATAIRE DE CONFIANCE | [2020/19] | Entrée dans la phase régionale | 30.01.2020 | Taxe nationale de base payée | 30.01.2020 | Taxe de recherche payée | 30.01.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.01.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.01.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/19] | 01.06.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/45] | 22.06.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2021 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2016373414 (MACCARTHAIGH COLM [US]) [X] 1-5,8-12,15 * par. 26-36, 79-85 * [I] 6,7,13,14; | [A]US2015271296 (BORZYCKI ANDREW [AU], et al) [A] 1-15 * par. 10, 79, 134, 155, 409, 413, 429-430, 574 *; | [A]US2014208096 (BRANDWINE ERIC JASON [US], et al) [A] 1-15 * par. 19-26, 38-46 *; | [A]US2015244707 (BOWEN PETER ZACHARY [US]) [A] 1-15 * par. 14, 67-69 *; | [A]US2017142076 (FORD CHRISTOPHER TODD [US], et al) [A] 1-15 * abstract * | Recherche internationale | [XY]US2016373414 (MACCARTHAIGH COLM [US]) [X] 1-5, 11-15 * , entire document, especially Abstract; para [0018], [0025]-[0026], [0079], [0083], [0098] * [Y] 6-7, 16-17; | [XY]US2015271296 (BORZYCKI ANDREW [AU], et al) [X] 8-10, 18-20 * , entire document, especially Abstract; para [0010], [0079], [0134], [0155], [0409], [0413], [0429]-[0430], [0574] * [Y] 6-7, 16-17 |