EP3372809 - ENSEMBLE DE PISTON ET MANCHON RÉSISTANT AUX GOUTTES POUR SOUPAPE DE DOSAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/37] | PISTON RÉSISTANT AUX CHUTES ET MANCHON POUR SOUPAPE DE DOSAGE | ||
[2021/29] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.03.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.04.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.06.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.10.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.03.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 10.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hamilton Sundstrand Corporation Four Coliseum Centre 2730 West Tyvola Road Charlotte, NC 28217-4578 / US | [2018/37] | Inventeur(s) | 01 /
MAROCCHINI, Francis P. 104 Pond Circle Somers, CT 06071 / US | 02 /
RICKIS, Aaron 48 Green Willow Drive Longmeadow, MA 01106 / US | [2019/01] |
Précédent [2018/37] | 01 /
MAROCCHINI, Francis P. 104 Pond Circle Somers, CT 06071 / US | ||
02 /
RICKIS, Aaron 52 Liberty Street Feeding Hills, MA 01030 / US | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2022/18] |
Précédent [2018/37] | Dehns St. Brides House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18160506.4 | 07.03.2018 | [2018/37] | Numéro de priorité, date | US201715451788 | 07.03.2017 Format original publié: US201715451788 | [2018/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3372809 | Date: | 12.09.2018 | Langue: | EN | [2018/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3372809 | Date: | 04.05.2022 | Langue: | EN | [2022/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2018 | Classification | IPC: | F02C9/26, F02C7/232, F16K1/44 | [2018/37] | CPC: |
F02C7/232 (EP,US);
F02C9/263 (US);
F16K1/443 (EP,US);
F16K3/243 (US);
F16K3/265 (US);
F16K3/267 (US);
F16K31/0655 (EP,US);
F16K31/0668 (US);
F16K31/0693 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/16] |
Précédent [2018/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TROPFDICHTER KOLBEN UND HÜLSE FÜR DOSIERVENTIL | [2018/37] | Anglais: | DROP-TIGHT SPOOL AND SLEEVE FOR METERING VALVE | [2018/37] | Français: | ENSEMBLE DE PISTON ET MANCHON RÉSISTANT AUX GOUTTES POUR SOUPAPE DE DOSAGE | [2021/29] |
Précédent [2018/37] | PISTON RÉSISTANT AUX CHUTES ET MANCHON POUR SOUPAPE DE DOSAGE | Procédure d'examen | 12.03.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.03.2019 | Requête en examen déposée [2019/16] | 12.03.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.01.2022 | Taxe de délivrance payée | 27.01.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.01.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.02.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 04.05.2022 | AT | 04.05.2022 | CZ | 04.05.2022 | DK | 04.05.2022 | EE | 04.05.2022 | ES | 04.05.2022 | FI | 04.05.2022 | HR | 04.05.2022 | IT | 04.05.2022 | LT | 04.05.2022 | LV | 04.05.2022 | MC | 04.05.2022 | NL | 04.05.2022 | PL | 04.05.2022 | RO | 04.05.2022 | RS | 04.05.2022 | SE | 04.05.2022 | SI | 04.05.2022 | SK | 04.05.2022 | SM | 04.05.2022 | BG | 04.08.2022 | NO | 04.08.2022 | GR | 05.08.2022 | IS | 04.09.2022 | PT | 05.09.2022 | [2024/11] |
Précédent [2023/48] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 04.05.2022 | |
AT | 04.05.2022 | ||
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 04.05.2022 | |
CZ | 04.05.2022 | ||
DK | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
SK | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 04.05.2022 | |
DK | 04.05.2022 | ||
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
IS | 04.09.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
PL | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
GR | 05.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
NL | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 04.05.2022 | |
ES | 04.05.2022 | ||
FI | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
SE | 04.05.2022 | ||
NO | 04.08.2022 | ||
PT | 05.09.2022 | Citations: | Recherche | [XI]US4336826 (GRAWUNDE FREDERICK G) [X] 1,2,4 * figure 2 * * column 4, line 52 - line 56 * * column 6, line 20 - line 32 * [I] 3; | [A]US2014109544 (RICKIS AARON [US], et al) [A] 1-15* figure 2 *; | [XI]US2017051676 (GEIGER DAVID [US]) [X] 1,2,4-15 * figures 1, 2, 4, 6 * * paragraph [0020] * * paragraph [0024] * [I] 3 |