EP3418962 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PAIEMENT DE TRANSIT PUBLIC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 12.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.06.2019 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.08.2022 | Rejet de la demande | publié le 14.09.2022 [2022/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Room 01, Floor 9 Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2018/52] | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Kai Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. c/o Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Room 01, Floor 9, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Beijing, 100085 / CN | 02 /
CHAI, Along Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. c/o Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Room 01, Floor 9, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Beijing, 100085 / CN | 03 /
LIU, Chengxin Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. c/o Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Room 01, Floor 9, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, No. 68, Qinghe Beijing, 100085 / CN | [2018/52] | Mandataire(s) | Hughes, Andrea Michelle, et al Dehns Germany Theresienstraße 6-8 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/52] | Hughes, Andrea Michelle Dehns Germany Theresienstraße 6-8 80333 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18179065.0 | 21.06.2018 | [2018/52] | Numéro de priorité, date | CN201710482717 | 22.06.2017 Format original publié: CN201710482717 | [2018/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3418962 | Date: | 26.12.2018 | Langue: | EN | [2018/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.10.2018 | Classification | IPC: | G06Q20/32, G06Q20/40 | [2018/52] | CPC: |
G06Q20/351 (EP,CN,US);
G06Q20/28 (CN,US);
G06Q20/3224 (EP,US);
G06Q20/3278 (EP,US);
G06Q20/342 (CN,US);
G06Q20/349 (CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/31] |
Précédent [2018/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BEZAHLUNG IM ÖFFENTLICHEN VERKEHR | [2018/52] | Anglais: | PUBLIC TRANSIT PAYMENT METHOD AND DEVICE | [2018/52] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PAIEMENT DE TRANSIT PUBLIC | [2018/52] | Procédure dexamen | 24.06.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/31] | 24.06.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.05.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 19.04.2022 | 19.04.2022 | Date des procédures orales (annulées) | 29.04.2022 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2022/37] | 09.05.2022 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2022/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2008208681 (HAMMAD AYMAN [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0014] - [0026] * * paragraphs [0033] - [0038] * * paragraphs [0047] - [0068] * * paragraphs [0071] - [0074] * * paragraphs [0099] - [0103] ** paragraphs [0107] , [0112] , [0121] , [0122] *; | [XI]US7562818 (BIERBAUM CHRISTOPHER J [US], et al) [X] 1,2,5-7,10-12,15 * column 2, lines 7-34 * * column 3, line 7 - column 8, line 58 * * column 9, lines 24-39 * [I] 1-15 |