EP3568213 - SOUPAPE À PRESSION CONSTANTE, ET STATION DE SOUPAPE D'ALARME ET SYSTÈME DE GICLEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.12.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.10.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.07.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 31.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 25.12.2020 | Retrait de la demande | publié le 27.01.2021 [2021/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Minimax GmbH & Co. KG Industriestraße 10/12 23840 Bad Oldesloe / DE | [N/P] |
Précédent [2019/47] | Pour tous les Etats désignés Minimax GmbH & Co. KG Industriestrasse 10/12 23840 Bad Oldesloe / DE | Inventeur(s) | 01 /
ZLATINTSIS, Chrysafis Kieler Straße 449 24536 Neumünster / DE | [2019/47] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2019/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18700882.6 | 12.01.2018 | [2019/47] | WO2018EP50749 | Numéro de priorité, date | DE201710100505 | 12.01.2017 Format original publié: DE102017100505 | [2019/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018130649 | Date: | 19.07.2018 | Langue: | DE | [2018/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3568213 | Date: | 20.11.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.07.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.07.2018 | Classification | IPC: | A62C35/68, F16K31/126, F16K31/56, A62C35/60, F16K37/00, A62C37/44, F16K31/00 | [2019/47] | CPC: |
A62C35/68 (EP,US);
A62C35/605 (EP,US);
F16K31/003 (EP,US);
F16K31/165 (EP,US);
A62C37/44 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/47] | Titre | Allemand: | KONSTANTDRUCKVENTIL, SOWIE ALARMVENTILSTATION UND SPRINKLERANLAGE MIT SELBIGEM | [2019/47] | Anglais: | CONSTANT-PRESSURE VALVE, AND ALARM VALVE STATION AND SPRINKLER SYSTEM COMPRISING SAME | [2019/47] | Français: | SOUPAPE À PRESSION CONSTANTE, ET STATION DE SOUPAPE D'ALARME ET SYSTÈME DE GICLEUR | [2019/47] | Entrée dans la phase régionale | 12.08.2019 | Taxe nationale de base payée | 12.08.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.08.2019 | Requête en examen déposée [2019/47] | 12.08.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.12.2020 | Demande retirée par le demandeur [2021/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1310041 (MESSER GRIESHEIM GMBH) [A] 1-14 * page 3, line 48 - page 4, line 65 * * figures 1,3 *; | [X]WO9959679 (RELIABLE AUTO SPRINKLER CO [US]) [X] 15-24 * page 3, line 25 - page 6, line 30 * * figure - *; | [A]JP2007286944 (KOATSU CO LTD) [A] 1-14 * abstract * * figures 1,2 *; | [A]US2009222220 (WILKE GALEN D [US]) [A] 1-14* figure 2 * | par le demandeur | US9289635 |