EP3583175 - COMPOSITION DE PEINTURE EN POUDRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2019/52] | COMPOSITION DE LAQUE PULVÉRULENTE | ||
[2020/37] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.11.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.11.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.09.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.11.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.08.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 01.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TIGER Coatings GmbH & Co. KG Negrellistrasse 36 4600 Wels / AT | [2019/52] | Inventeur(s) | 01 /
BRÜSTLE, Bernhard Egg 17 4871 Zipf / AT | 02 /
SCHLAGER, Gerd Schmidtgasse 26 4600 Wels / AT | [2019/52] | Mandataire(s) | SONN Patentanwälte GmbH & Co KG Riemergasse 14 1010 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2019/52] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 18705647.8 | 20.02.2018 | [2019/52] | WO2018EP54089 | Numéro de priorité, date | EP20170157015 | 20.02.2017 Format original publié: EP 17157015 | [2019/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018150038 | Date: | 23.08.2018 | Langue: | DE | [2018/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3583175 | Date: | 25.12.2019 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3583175 | Date: | 30.12.2020 | Langue: | DE | [2020/53] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.08.2018 | Classification | IPC: | C09D163/00, C09D167/00 | [2019/52] | CPC: |
C09D163/00 (EP,US);
C09D167/00 (EP,US);
C09D5/033 (US);
C08G2150/20 (EP);
C08K5/19 (US);
C08K5/5393 (US)
| C-Set: |
C09D163/00, C08L67/00, C08L67/00 (EP);
C09D167/00, C08L63/00, C08L67/00 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/52] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PULVERLACKZUSAMMENSETZUNG | [2019/52] | Anglais: | POWDER COATING COMPOSITION | [2019/52] | Français: | COMPOSITION DE PEINTURE EN POUDRE | [2020/37] |
Précédent [2019/52] | COMPOSITION DE LAQUE PULVÉRULENTE | Entrée dans la phase régionale | 21.08.2019 | Taxe nationale de base payée | 21.08.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.08.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.08.2019 | Requête en examen déposée [2019/52] | 21.08.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2020 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 21.09.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2020 | Taxe de délivrance payée | 19.11.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.11.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/49] | Requête en poursuite de la procédure de: | 16.07.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.07.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.07.2020 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.02.2018 | AL | 30.12.2020 | CY | 30.12.2020 | CZ | 30.12.2020 | DK | 30.12.2020 | EE | 30.12.2020 | ES | 30.12.2020 | FI | 30.12.2020 | HR | 30.12.2020 | IT | 30.12.2020 | LT | 30.12.2020 | LV | 30.12.2020 | MC | 30.12.2020 | MK | 30.12.2020 | MT | 30.12.2020 | NL | 30.12.2020 | PL | 30.12.2020 | RO | 30.12.2020 | RS | 30.12.2020 | SE | 30.12.2020 | SI | 30.12.2020 | SK | 30.12.2020 | SM | 30.12.2020 | TR | 30.12.2020 | IE | 20.02.2021 | LU | 20.02.2021 | BE | 28.02.2021 | CH | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | BG | 30.03.2021 | NO | 30.03.2021 | GR | 31.03.2021 | IS | 30.04.2021 | PT | 30.04.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 20.02.2018 | |
AL | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
MK | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
SM | 30.12.2020 | ||
TR | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2024/23] | HU | 20.02.2018 | |
AL | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
MK | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
SM | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 20.02.2018 | |
AL | 30.12.2020 | ||
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
SM | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 30.12.2020 | |
CY | 30.12.2020 | ||
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
NL | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SI | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
ES | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
IE | 20.02.2021 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
DK | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
IT | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
LU | 20.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 30.12.2020 | |
CZ | 30.12.2020 | ||
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/42] | CZ | 30.12.2020 | |
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
IS | 30.04.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/41] | CZ | 30.12.2020 | |
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
MC | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/39] | CZ | 30.12.2020 | |
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
PL | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/36] | CZ | 30.12.2020 | |
EE | 30.12.2020 | ||
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/35] | CZ | 30.12.2020 | |
FI | 30.12.2020 | ||
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RO | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
SK | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 30.12.2020 | |
HR | 30.12.2020 | ||
LT | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
PT | 30.04.2021 | ||
Précédent [2021/28] | FI | 30.12.2020 | |
HR | 30.12.2020 | ||
LV | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 30.12.2020 | |
LV | 30.12.2020 | ||
RS | 30.12.2020 | ||
SE | 30.12.2020 | ||
BG | 30.03.2021 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
GR | 31.03.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 30.12.2020 | |
RS | 30.12.2020 | ||
NO | 30.03.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 30.12.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]WO2004041904 (UCB SA [BE], et al) | par le demandeur | WO9114745 | US6184311 | WO0192367 | US6660398 | WO2004041904 | EP1426423 | US2004236037 | DE102006057837 |