EP3790746 - MODULE D'ARTICULATION POUR VÉHICULE ARTICULÉ, VÉHICULE ARTICULÉ ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TEL MODULE D'ARTICULATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.12.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.12.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.02.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.11.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 05.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE, GB | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JOST-WERKE Deutschland GmbH Siemensstraße 2 63263 Neu-Isenburg / DE | [2021/11] | Inventeur(s) | 01 /
KNOOK, Ruud c/o Transport Industry Development Centre B.V. Ekkersrijt 6030 5692 GA Son en Breugel / NL | 02 /
DOBBELAAR, Jos Robertus Leonardus c/o Transport Industry Development Centre B.V. Ekkersrijt 6030 5692 GA Son en Breugel / NL | [2021/11] | Mandataire(s) | Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Arnulfstraße 58 80335 München / DE | [2021/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18726540.0 | 08.05.2018 | [2021/11] | WO2018NL50300 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019216759 | Date: | 14.11.2019 | Langue: | EN | [2019/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3790746 | Date: | 17.03.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.11.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3790746 | Date: | 15.02.2023 | Langue: | EN | [2023/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.11.2019 | Classification | IPC: | B60D5/00, B61D17/20, B62D47/02 | [2021/11] | CPC: |
B62D47/025 (EP,US);
B60D5/00 (EP);
B60D5/003 (US);
B60L2200/18 (US);
B61D17/22 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GELENKMODUL FÜR EIN GELENKFAHRZEUG, GELENKFAHRZEUG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SOLCHEN GELENKMODULS | [2021/11] | Anglais: | JOINT MODULE FOR AN ARTICULATED VEHICLE, ARTICULATED VEHICLE, AND METHOD FOR MANUFACTURING SUCH A JOINT MODULE | [2021/11] | Français: | MODULE D'ARTICULATION POUR VÉHICULE ARTICULÉ, VÉHICULE ARTICULÉ ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TEL MODULE D'ARTICULATION | [2021/11] | Entrée dans la phase régionale | 04.12.2020 | Taxe nationale de base payée | 04.12.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.12.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/11] | 04.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.12.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.03.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 16.11.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 08.12.2020 | 03   M06   Taxe payée le   09.12.2020 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.02.2023 | CZ | 15.02.2023 | DK | 15.02.2023 | EE | 15.02.2023 | ES | 15.02.2023 | FI | 15.02.2023 | HR | 15.02.2023 | LT | 15.02.2023 | LV | 15.02.2023 | MC | 15.02.2023 | PL | 15.02.2023 | RO | 15.02.2023 | RS | 15.02.2023 | SE | 15.02.2023 | SI | 15.02.2023 | SK | 15.02.2023 | SM | 15.02.2023 | IE | 08.05.2023 | LU | 08.05.2023 | GB | 15.05.2023 | NO | 15.05.2023 | GR | 16.05.2023 | BE | 31.05.2023 | CH | 31.05.2023 | LI | 31.05.2023 | IS | 15.06.2023 | PT | 15.06.2023 | [2024/24] |
Précédent [2024/21] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
IE | 08.05.2023 | ||
LU | 08.05.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
LU | 08.05.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
LU | 08.05.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
LU | 08.05.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2011143917 (HAO YUN [CN]); | [A]CN103171387 (JOINTECH SUZHOU VEHICLE SYSTEM); | [A]WO2016015272 (JOINTECH SUZHOU VEHICLE SYSTEM [CN]); | [A]CN107697157 (MCC BAOSTEEL TECH SERV CO LTD) |