EP3695740 - PROCÉDÉ DE COUTURE D'UNE FERMETURE À GLISSIÈRE, ET PRODUIT DE TYPE FERMETURE À GLISSIÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.06.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.03.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.04.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.07.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 31.07.2024 [2024/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JUKI Corporation 2-11-1, Tsurumaki Tama-shi, Tokyo 206-8551 / JP | Pour tous les Etats désignés YKK Corporation 1 Kandaizumi-Cho Chiyoda-ku Tokyo 101-8642 / JP | [2020/34] | Inventeur(s) | 01 /
SUZUKI, Ichirou c/o JUKI CORPORATION 2-11-1 Tsurumaki Tama-shi Tokyo 206-8551 / JP | 02 /
KAWAGUCHI, Wataru c/o JUKI CORPORATION 2-11-1 Tsurumaki Tama-shi Tokyo 206-8551 / JP | [2020/34] | Mandataire(s) | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB Uhlandstrasse 14c 70182 Stuttgart / DE | [2020/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18867204.2 | 05.10.2018 | [2020/34] | WO2018JP37338 | Numéro de priorité, date | JP20170199546 | 13.10.2017 Format original publié: JP 2017199546 | [2020/34] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019073919 | Date: | 18.04.2019 | Langue: | JA | [2019/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3695740 | Date: | 19.08.2020 | Langue: | EN | [2020/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3695740 | Date: | 31.07.2024 | Langue: | EN | [2024/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.04.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.07.2021 | Classification | IPC: | A41H37/06, A44B19/02, A44B19/40, A44B19/14, A44B19/46 | [2021/32] | CPC: |
A44B19/14 (EP);
A44B19/02 (EP,US);
A41H37/06 (EP,US);
A44B19/403 (EP);
A44B19/46 (EP)
|
Précédent IPC [2020/34] | A41H37/06, A44B19/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM NÄHEN EINES REISSVERSCHLUSSES UND REISSVERSCHLUSSPRODUKT | [2020/34] | Anglais: | METHOD FOR SEWING SLIDE FASTENER, AND SLIDE FASTENER PRODUCT | [2020/34] | Français: | PROCÉDÉ DE COUTURE D'UNE FERMETURE À GLISSIÈRE, ET PRODUIT DE TYPE FERMETURE À GLISSIÈRE | [2020/34] | Entrée dans la phase régionale | 14.04.2020 | Traduction produite | 14.04.2020 | Taxe nationale de base payée | 14.04.2020 | Taxe de recherche payée | 14.04.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.04.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/34] | 24.01.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4033014 (MANNING HARRY F); | [A]DE2758355 (TEXTRON INC); | [A]GB2090327 (YOSHIDA KOGYO KK) | Recherche internationale | [A]WO2014118948 (YKK CORP [JP]); | [A]JP2016168190 (GOTALIO CO LTD, et al); | [A]WO2017094145 (YKK CORP [JP]) | par le demandeur | JPS4013870Y |