EP3606243 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANZEIGE DES SLOTFORMATS EINER UNLIZENZIERTEN ZELLE IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.03.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.02.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.12.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.05.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 03.01.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Rd. Peitou Dist. Taipei City 112 / TW | [2020/44] |
Frühere [2020/06] | Für alle benannten Staaten ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Road Peitou, Taipei-City 112 / TW | Erfinder | 01 /
HUANG, Chun-Wei c/o ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Rd., Peitou Dist. Taipei City 112 / TW | 02 /
LIOU, Jia-Hong c/o ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Rd., Peitou Dist. Taipei City 112 / TW | [2021/16] |
Frühere [2020/06] | 01 /
HUANG, Chun-Wei c/o ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Rd., Peitou Dist. 112 Taipei City / TW | ||
02 /
LIOU, Jia-Hong c/o ASUSTek Computer Inc. No. 15, Lite Rd., Peitou Dist. 112 Taipei City / TW | Vertreter | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Straße 20 81543 München / DE | [2020/06] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19189289.2 | 31.07.2019 | [2020/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201862712597P | 31.07.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862712597 P | US201862714415P | 03.08.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201862714415 P | [2020/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3606243 | Datum: | 05.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3606243 | Datum: | 21.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.12.2019 | Klassifikation | IPC: | H04W72/04, H04L5/00, H04L27/00 | [2020/41] | CPC: |
H04L5/0094 (EP);
H04W72/0446 (CN,KR,US);
H04L27/0006 (EP);
H04L5/0007 (US);
H04L5/0051 (KR,US);
H04L5/10 (US);
H04W16/14 (US);
H04W24/08 (US);
H04W72/23 (EP,CN,KR,US);
H04W74/0808 (KR,US)
(-)
|
Frühere IPC [2020/06] | H04W72/04, H04L5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] |
Frühere [2020/06] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ANZEIGE DES SLOTFORMATS EINER UNLIZENZIERTEN ZELLE IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2020/06] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR INDICATING SLOT FORMAT OF AN UNLICENSED CELL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | [2020/06] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL POUR INDIQUER UN FORMAT DE FENTE D'UNE CELLULE SANS LICENCE DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL | [2020/06] | Prüfungsverfahren | 11.05.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/25] | 11.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 11.02.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.03.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 24.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/13] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.07.2019 | AL | 21.04.2021 | AT | 21.04.2021 | CY | 21.04.2021 | CZ | 21.04.2021 | DK | 21.04.2021 | EE | 21.04.2021 | FI | 21.04.2021 | HR | 21.04.2021 | LT | 21.04.2021 | LV | 21.04.2021 | MC | 21.04.2021 | MK | 21.04.2021 | MT | 21.04.2021 | PL | 21.04.2021 | RO | 21.04.2021 | RS | 21.04.2021 | SE | 21.04.2021 | SI | 21.04.2021 | SK | 21.04.2021 | SM | 21.04.2021 | BG | 21.07.2021 | NO | 21.07.2021 | GR | 22.07.2021 | BE | 31.07.2021 | IE | 31.07.2021 | LU | 31.07.2021 | IS | 21.08.2021 | PT | 23.08.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 31.07.2019 | |
AL | 21.04.2021 | ||
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
MK | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
IE | 31.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 31.07.2019 | |
AL | 21.04.2021 | ||
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
IE | 31.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CY | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
IE | 31.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
IE | 31.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SI | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 21.04.2021 | |
AT | 21.04.2021 | ||
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
LU | 31.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
MC | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
EE | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RO | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SK | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 21.04.2021 | |
CZ | 21.04.2021 | ||
DK | 21.04.2021 | ||
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
SM | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
PL | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
RS | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
IS | 21.08.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
PT | 23.08.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
HR | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
LV | 21.04.2021 | ||
SE | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
NO | 21.07.2021 | ||
GR | 22.07.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 | ||
BG | 21.07.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 21.04.2021 | |
FI | 21.04.2021 | ||
LT | 21.04.2021 |