EP3796979 - INHIBITEURS DE MIR-181 ET LEURS UTILISATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.07.2023 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.02.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 21.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fondazione Telethon ETS Via Varese 16B 00185 Roma / IT | [2024/08] |
Précédent [2021/13] | Pour tous les Etats désignés Fondazione Telethon Via Varese 16B 00185 Roma / IT | Inventeur(s) | 01 /
BANFI, Sandro Telethon Institute of Genetics and Medicine Via Campi Flegrei 34 80078 Pozzuoli (NA) / IT | 02 /
FRANCO, Brunella Telethon Institute of Genetics and Medicine Via Campi Flegrei 34 80078 Pozzuoli (NA) / IT | 03 /
INDRIERI, Alessia Telethon Institute of Genetics and Medicine Via Campi Flegrei 34 80078 Pozzuoli (NA) / IT | 04 /
CARRELLA, Sabrina Telethon Institute of Genetics and Medicine Via Campi Flegrei 34 80078 Pozzuoli (NA) / IT | [2021/13] | Mandataire(s) | Manfredi, Irene, et al ADV IP S.r.l. Corso di Porta Vittoria, 29 20122 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2021/13] | Trillat, Anne-Cecile, et al De Simone & Partners S.r.l. Via Vincenzo Bellini, 20 00198 Roma / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 19723328.1 | 23.04.2019 | [2021/13] | WO2019EP60348 | Numéro de priorité, date | EP20180168602 | 20.04.2018 Format original publié: EP 18168602 | [2021/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019202162 | Date: | 24.10.2019 | Langue: | EN | [2019/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3796979 | Date: | 31.03.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.10.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.10.2019 | Classification | IPC: | A61K31/713, A61P25/00, A61P27/00, A61P21/00, A61P19/00, A61K45/06 | [2024/42] | CPC: |
A61P19/00 (EP,US);
A61K31/713 (EP,US);
A61K45/06 (EP,US);
A61P21/00 (EP,US);
A61P25/00 (EP,US);
A61P27/00 (EP,US)
| C-Set: |
A61K31/713, A61K2300/00 (EP)
|
Précédent IPC [2021/13] | A61P19/00, A61K31/7105, A61P25/00, A61P27/00, A61P21/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/13] | Titre | Allemand: | MIR-181-INHIBITOREN UND VERWENDUNGEN DAVON | [2021/13] | Anglais: | MIR-181 INHIBITORS AND USES THEREOF | [2021/13] | Français: | INHIBITEURS DE MIR-181 ET LEURS UTILISATIONS | [2021/13] | Entrée dans la phase régionale | 23.11.2020 | Taxe nationale de base payée | 23.11.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.11.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/13] | 23.11.2020 | Requête en examen déposée [2021/13] | 22.12.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/13] | 13.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.11.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.01.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.05.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.08.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 01.02.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.02.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.03.2021 | Décision envoyée | 01.02.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.02.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.03.2021 | Décision envoyée | 12.02.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.02.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.03.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 12.02.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.02.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.03.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 12.02.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.02.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.03.2021 | Décision envoyée | 01.02.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.02.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.03.2021 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.04.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2013055865 (BRIGHAM & WOMENS HOSPITAL [US]); |