EP3810231 - SERINGUE ENTÉRALE À COLLIER VENTILÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.12.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.08.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.12.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PL | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Becton, Dickinson and Company 1 Becton Drive, MC 110 Franklin Lakes, NJ 07417-1880 / US | [2021/17] | Inventeur(s) | 01 /
RAO, Milind 33 E. Pleasant Avenue, Apt. B Maywood, NJ 07607 / US | 02 /
RAMAMURTHY, Lokesh 1/36, Devarajan, 3rd cross street Chinna sekkadu, Mannali Tamil nadu 600 068, Chennai / IN | 03 /
NAGU, Thirumurugan 1-89, Marandai, Melkudiyiruppu Marandai Post Kadaladi, Taluk Tamil nadu 623 703, Ramanathapuram / IN | 04 /
FRAITES, Thomas 7 Redwood Lane Ringwood, NJ 07456 / US | [2024/01] |
Précédent [2021/17] | 01 /
RAO, Milind 33 E. Pleasant Avenue, Apt. B Maywood, NJ 07607 / US | ||
02 /
RAMAMURTHY, Lokesh 1/36, Devarajan, 3rd cross street Chinna sekkadu, Mannali Tamil nadu 600 068 Chennai / IN | |||
03 /
NAGU, Thirumurugan 1-89, Marandai, Melkudiyiruppu Marandai Post Kadaladi, Taluk Tamil nadu 623 703 Ramanathapuram / IN | |||
04 /
FRAITES, Thomas 7 Redwood Lane Ringwood, NJ 07456 / US | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [2021/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19735208.1 | 21.06.2019 | [2021/17] | WO2019US38404 | Numéro de priorité, date | US201816014621 | 21.06.2018 Format original publié: US201816014621 | [2021/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019246485 | Date: | 26.12.2019 | Langue: | EN | [2019/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3810231 | Date: | 28.04.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3810231 | Date: | 03.01.2024 | Langue: | EN | [2024/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.12.2019 | Classification | IPC: | A61M5/31, A61M39/10, A61M39/20 | [2021/17] | CPC: |
A61M5/3134 (EP);
A61M39/10 (US);
A61J1/2096 (US);
A61J15/0076 (US);
A61J15/0096 (US);
A61M2005/3123 (EP);
A61M2039/1038 (US);
A61M2039/1094 (EP,US);
A61M2039/205 (EP);
A61M2205/276 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ENTERALE SPRITZE MIT BELÜFTETEM KRAGEN | [2021/17] | Anglais: | ENTERAL SYRINGE WITH VENTED COLLAR | [2021/17] | Français: | SERINGUE ENTÉRALE À COLLIER VENTILÉ | [2021/17] | Entrée dans la phase régionale | 14.01.2021 | Taxe nationale de base payée | 14.01.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.01.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/17] | 14.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.11.2023 | Taxe de délivrance payée | 23.11.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.11.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 03.01.2024 | HR | 03.01.2024 | PL | 03.01.2024 | NO | 03.04.2024 | RS | 03.04.2024 | GR | 04.04.2024 | IS | 03.05.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | CZ | 03.01.2024 | |
HR | 03.01.2024 | ||
NO | 03.04.2024 | ||
RS | 03.04.2024 | ||
GR | 04.04.2024 | ||
IS | 03.05.2024 | ||
Précédent [2024/34] | HR | 03.01.2024 | |
NO | 03.04.2024 | ||
RS | 03.04.2024 | ||
GR | 04.04.2024 | ||
IS | 03.05.2024 | ||
Précédent [2024/33] | NO | 03.04.2024 | |
IS | 03.05.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 03.05.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US6183421 (BOBO DONALD EUGENE [US]) [Y] 18 * column 4, line 39 - column 5, line 36; figures 1-6 *; | [Y]EP2583715 (UNOMEDICAL AS [DK]) [Y] 18 * paragraph [0028] - paragraph [0035]; figures 1-14 *; | [XYI]US2016067471 (INGRAM AARON N [US], et al) [X] 1-14,16 * paragraphs [0005] - [0009] - [0 25] - [0039]; figures 1-11 * [Y] 18 [I] 15,17,19,20; | [X]US9656022 (RUSSO RONALD D [US]) [X] 16,17 * column 6, line 1 - line 60 ** column 7, line 24 - column 8, line 22; figures 1-7 *; | [XYI]US2017173321 (DAVIS BENJAMIN MARTIN [US], et al) [X] 1-14,16 * paragraphs [0003] - [0005] - [0014] , [0045] , [0051] - [0060]; figures 1-15 * [Y] 18 [I] 15,17,19,20 |