EP3810551 - CRYSTALLINE METALLOPHOSPHATES, THEIR METHOD OF PREPARATION, AND USE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.04.2024 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.12.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.03.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 29.05.2024 [2024/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UOP LLC 25 East Algonquin Road P.O. Box 5017 Des Plaines, Illinois 60017-5017 / US | [2021/17] | Inventeur(s) | 01 /
YUHAS, Benjamin D. Honeywell International INC. Intellectual Property Services Group 300 S. Tryon Street, Suite 600 Charlotte, NC28202 / US | 02 /
WILSON, Kristine N. Honeywell International INC. Intellectual Property Services Group 300 S. Tryon Street, Suite 600 Charlotte, NC 28202 / US | 03 /
SYLEJMANI-REKALIU, Mimoza Honeywell International INC. Intellectual Property Services Group 300 S. Tryon Street, Suite 600 Charlotte, NC 28202 / US | 04 /
MOWAT, John P. S. Honeywell International INC. Intellectual Property Services Group 300 S. Tryon Street, Suite 600 Charlotte, NC 28202 / US | 05 /
SINKLER, Wharton Honeywell International INC. Intellectual Property Services Group 300 S. Tryon Street, Suite 600 Charlotte, NC 28202 / US | [2021/17] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2021/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19823262.1 | 20.06.2019 | [2021/17] | WO2019US38124 | Numéro de priorité, date | US201816016400 | 22.06.2018 Format original publié: US201816016400 | [2021/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019246339 | Date: | 26.12.2019 | Langue: | EN | [2019/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3810551 | Date: | 28.04.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3810551 | Date: | 29.05.2024 | Langue: | EN | [2024/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 26.12.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.02.2022 | Classification | IPC: | C01B39/54, C01B37/08, B01D53/02, B01J20/02, B01J20/04, B01J20/08, B01J20/18, B01J29/83, B01J29/84, B01J35/00, C07C7/13, C10G11/02, C10G11/04, C10G35/06, C10G47/02 | [2022/11] | CPC: |
C01B39/54 (EP,US);
B01D53/02 (EP,US);
B01J20/0262 (EP,US);
B01J20/048 (EP,US);
B01J20/08 (EP,US);
B01J20/18 (EP,US);
B01J29/83 (EP,US);
B01J29/84 (EP,US);
B01J29/85 (US);
B01J35/70 (EP);
B01J35/77 (EP);
B60H1/3201 (US);
C01B37/08 (EP);
C01B39/10 (US);
C07C7/13 (EP);
C10G11/04 (EP,US);
F24F5/0014 (US);
B01D2257/80 (EP,US);
B01D53/261 (US);
B01J2235/15 (EP);
B01J2235/30 (EP);
B01J35/30 (EP);
C01P2002/30 (US);
C01P2002/72 (US);
C10G11/02 (EP,US);
C10G35/065 (EP,US);
C10G47/02 (EP,US);
Y02P20/129 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/17] | C01B39/54, B01J29/85, B01J29/86, B01J29/87, B01J29/88 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KRISTALLINE METALLPHOSPHATE, DEREN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND VERWENDUNG | [2021/17] | Anglais: | CRYSTALLINE METALLOPHOSPHATES, THEIR METHOD OF PREPARATION, AND USE | [2021/17] | Français: | MÉTALLOPHOSPHATES CRISTALLINS, LEUR MÉTHODE DE PRÉPARATION ET LEUR UTILISATION | [2021/17] | Entrée dans la phase régionale | 09.12.2020 | Taxe nationale de base payée | 09.12.2020 | Taxe de recherche payée | 09.12.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.12.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/17] | 13.09.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.07.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.04.2024 | Taxe de délivrance payée | 22.04.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.04.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2016089728 (UOP LLC [US]); | [X]WO2017205091 (UOP LLC [US]) | Recherche internationale | [A]US6436869 (SEARLE RONALD G [US], et al); | [A]US8747807 (JAN DENG-YANG [US], et al); | [A]WO2015185781 (CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACION [ES], et al); | [A]US9751772 (YUHAS BENJAMIN D [US], et al); | [A]US2017312743 (CASCI JOHN [GB], et al) | par le demandeur | US4310440 | US4440871 | US4567029 | US4973785 | US5126308 | US7422993 | US8323747 | US8747807 | WO2016089728 | US9517942 | US9522896 | WO2017205091 |