EP4048507 - DÉTERMINATION DE PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION DANS LA FABRICATION ADDITIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.09.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.07.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.05.2021 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 10300 Energy Drive Spring TX 77389 / US | [2022/35] | Inventeur(s) | 01 /
GONZALEZ MARTIN, Sergio Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Valles / ES | 02 /
FREIRE GARCIA, Manuel Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Valles / ES | 03 /
FERNANDEZ AYMERICH, Ismael Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Valles / ES | [2022/35] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Précédent [2022/35] | Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19950150.3 | 21.10.2019 | [2022/35] | WO2019US57231 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021080557 | Date: | 29.04.2021 | Langue: | EN | [2021/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4048507 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.04.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 29.04.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.05.2023 | Classification | IPC: | B33Y40/20, B33Y50/00, B33Y50/02, B29C64/386, B29C64/393, B22F10/60 | [2023/25] | CPC: |
B29C64/393 (EP);
B29C64/386 (EP,US);
B22F10/60 (EP);
B33Y40/20 (EP);
B33Y50/00 (EP,US);
B33Y50/02 (EP);
G05B19/4099 (US);
B22F2999/00 (EP);
B29C64/165 (EP,US);
| C-Set: |
B22F2999/00, B22F10/85, B22F10/60 (EP)
|
Précédent IPC [2022/35] | B29C64/393, B33Y40/20, B29C64/379, B33Y50/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/35] | Titre | Allemand: | BESTIMMUNG VON BAUPARAMETERN BEI DER GENERATIVEN FERTIGUNG | [2022/35] | Anglais: | DETERMINING BUILD PARAMETERS IN ADDITIVE MANUFACTURING | [2022/35] | Français: | DÉTERMINATION DE PARAMÈTRES DE CONSTRUCTION DANS LA FABRICATION ADDITIVE | [2022/35] | Entrée dans la phase régionale | 14.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 14.02.2022 | Taxe de recherche payée | 14.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/35] | 05.12.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.12.2023 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.09.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]WO2019160526 (HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT CO [US]) | Recherche internationale | [A]WO2016196382 (VELO3D INC [US]); | [A]US2018001567 (JUAN FERNANDO [ES], et al); | [A]US2018215100 (NGUYEN VU THUA [AU], et al) | par le demandeur | WO2019160526 |