EP3680348 - SONDES À BASE D'OLIGONUCLÉOTIDES ET PROCÉDÉS DE DÉTECTION DE MICROBES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.03.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.10.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 12.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Centre Iowa City, IA 52242 / US | [2020/29] | Inventeur(s) | 01 /
MCNAMARA, James O. c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | 02 /
FLENKER, Katie R. c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | 03 /
KIM, Hyeon c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | 04 /
HORSWILL, Alexander R. c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | 05 /
HERNANDEZ, Frank J. c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | 06 /
BEHLKE, Mark 1710 Commercial Park Coralville, IA 52241 / US | 07 /
HUANG, Lingyan 1710 Commercial Park Coraville, IA 52241 / US | 08 /
OWCZARZY, Richard 1710 Commercial Park Coraville, IA 52241 / US | 09 /
BURGHARDT, Elliot c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | 10 /
CLARK, Karen c/o University of Iowa Research Foundation 2660 University Capitol Center Iowa City, IA 52242 / US | [2020/29] | Mandataire(s) | PATERIS Patentanwälte PartmbB Postfach 33 07 11 80067 München / DE | [2023/15] |
Précédent [2020/29] | PATERIS Patentanwälte PartmbB Altheimer Eck 13 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 20156119.8 | 09.02.2015 | [2020/29] | Numéro de priorité, date | US201461937359P | 07.02.2014 Format original publié: US 201461937359 P | US201461980498P | 16.04.2014 Format original publié: US 201461980498 P | US201461992034P | 12.05.2014 Format original publié: US 201461992034 P | [2020/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3680348 | Date: | 15.07.2020 | Langue: | EN | [2020/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3680348 | Date: | 12.04.2023 | Langue: | EN | [2023/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.04.2020 | Classification | IPC: | C12Q1/68, C07H21/02, C07H21/04, C12Q1/689 | [2020/29] | CPC: |
C12Q1/689 (EP,US);
A61K49/0054 (US);
C07H21/02 (EP,US);
C07H21/04 (EP,US);
C12Q1/701 (US);
G01N21/6428 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] |
Précédent [2020/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | OLIGONUKLEOTIDBASIERTE SONDEN UND VERFAHREN ZUM NACHWEIS VON MIKROBEN | [2020/29] | Anglais: | OLIGONUCLEOTIDE-BASED PROBES AND METHODS FOR DETECTION OF MICROBES | [2020/29] | Français: | SONDES À BASE D'OLIGONUCLÉOTIDES ET PROCÉDÉS DE DÉTECTION DE MICROBES | [2020/29] | Procédure d'examen | 13.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/07] | 13.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.06.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15746286.2 / EP3102704 | Opposition(s) | 15.01.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.04.2023 | CZ | 12.04.2023 | DK | 12.04.2023 | EE | 12.04.2023 | ES | 12.04.2023 | FI | 12.04.2023 | HR | 12.04.2023 | IT | 12.04.2023 | LT | 12.04.2023 | LV | 12.04.2023 | PL | 12.04.2023 | RO | 12.04.2023 | RS | 12.04.2023 | SE | 12.04.2023 | SI | 12.04.2023 | SK | 12.04.2023 | SM | 12.04.2023 | NO | 12.07.2023 | GR | 13.07.2023 | IS | 12.08.2023 | PT | 14.08.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/25] | AT | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SI | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 12.04.2023 | |
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 12.04.2023 | |
PT | 14.08.2023 | Citations: | Recherche | [A]WO2011133433 (US GOV CT DISEASE CONTR & PREV [US], et al) [A] 1 * claims 7, 13 *; | [XY]WO2013033436 (UNIV IOWA RES FOUND [US], et al) [X] 7-10,12-15 * claims; table 4; examples; page 26, line 14 * [Y] 1-15; | [X]WO2013048583 (ELITECH HOLDING BV [NL], et al) [X] 7-10,12-15 * page 22, [0088], SEQ ID No 28, 29; page 40, SEQ ID No 17 *; | [A]EP2669663 (OLYMPUS CORP [JP]) [A] 1* [0090], table 1, SEQ ID N° 1; [0098], SEQ ID No 5 *; | [XY] - FRANK J HERNANDEZ ET AL, "Noninvasive imaging of Staphylococcus aureus infections with a nuclease-activated probe", NATURE MEDICINE, (20140202), vol. 20, no. 3, doi:10.1038/nm.3460, ISSN 1078-8956, pages 301 - 306, XP055182592 [X] 7-10,12-15 * page 302, table 1; "online methods" * [Y] 1-15 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm.3460 | par le demandeur | US6773885 | US7439341 | US7803536 | - CONNELLY, J.T.BAEUMNER, A.J., "Biosensors for the detection of waterborne pathogens", Anal Bioanal Chem, (20120000), vol. 402, doi:10.1007/s00216-011-5407-3, pages 117 - 127, XP019992269 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00216-011-5407-3 | - STRAUB, T.M.CHANDLER, D.P., "Towards a unified system for detecting waterborne pathogens", J Microbiol Methods, (20030000), vol. 53, pages 185 - 197 | - WEISSLEDER et al., "Shedding light onto live molecular targets", Nature Medicine, (20030000), vol. 9, doi:10.1038/nm0103-123, pages 123 - 128, XP008058423 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm0103-123 | - TAYLOR, R.G.WALKER, D.C.MCINNES, R.R., "Escherichia-Coli Host Strains Significantly Affect the Quality of Small-Scale Plasmid DNA Preparations Used for Sequencing", Nucleic Acids Res, (19930000), vol. 21, pages 1677 - 1678 | - BABA, T. et al., "Construction of Escherichia coli K-12 in-frame, single-gene knockout mutants: the Keio collection", Mol Syst Biol, (20060000), vol. 2, no. 2006, doi:10.1038/msb4100050, page 0008, XP002519600 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/msb4100050 | - KELEMEN, B.R. et al., "Hypersensitive substrate for ribonucleases", Nucleic Acids Res, (19990000), vol. 27, doi:10.1093/nar/27.18.3696, pages 3696 - 3701, XP002633378 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/27.18.3696 | - ASAHARA, H.WISTORT, P.M.BANK, J.F.BAKERIAN, R.H.CUNNINGHAM, R.P., "Purification and characterization of Escherichia coli endonuclease III from the cloned nth gene", Biochemistry, (19890000), vol. 28, pages 4444 - 4449 | - GUO, G.DING, Y.WEISS, B., "nfi, the gene for endonuclease V in Escherichia coli K-12", JBacteriol, (19970000), vol. 179, pages 310 - 316 | - LEHMAN, I.R.ROUSSOS, G.G.PRATT, E.A., "The deoxyribonucleases of Escherichia coli. II. Purification and properties of a ribonucleic acid-inhibitable endonuclease", JBiol Chem, (19620000), vol. 237, pages 819 - 828 | - BEHLKE, M.A., "Chemical modification of siRNAs for in vivo use", Oligonucleotides, (20080000), vol. 18, pages 305 - 319 | - FOXMAN, B., "Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs", Am J Med, (20020000), vol. 113, no. 1A, pages 5S - 13S | - WILSON, M.L.GAIDO, L., "Laboratory diagnosis of urinary tract infections in adult patients", Clin Infect Dis, (20040000), vol. 38, pages 1150 - 1158 | - FOXMAN, B., "The epidemiology of urinary tract infection", Nat Rev Urol, (20100000), vol. 7, pages 653 - 660 | - KAPER, J.B.NATARO, J.P.MOBLEY, H.L., "Pathogenic Escherichia coli", Nat Rev Microbiol, (20040000), vol. 2, pages 123 - 140 | - VAN HAL, S. J. et al., "Predictors of mortality in Staphylococcus aureus Bacteremia", Clinical microbiology reviews, (20120000), vol. 25, doi:10.1128/CMR.05022-11, pages 362 - 386, XP055315669 DOI: http://dx.doi.org/10.1128/CMR.05022-11 | - KLEVENS, R. M. et al., "Invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in the United States", Jama, (20070000), vol. 298, pages 1763 - 1771 | - HERNANDEZ, F. J. et al., "Noninvasive imaging of Staphylococcus aureus infections with a nuclease-activated probe", Nature medicine, (20140000), vol. 20, doi:10.1038/nm.3460, pages 301 - 306, XP055182592 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nm.3460 | - SCHILCHER, K. et al., "Increased neutrophil extracellular trap-mediated Staphylococcus aureus clearance through inhibition of nuclease activity by clindamycin and immunoglobulin", The Journal of infectious diseases, (20140000), vol. 210, pages 473 - 482 | - CUATRECASAS, P.FUCHS, S.ANFINSEN, C. B., "Catalytic properties and specificity of the extracellular nuclease of Staphylococcus aureus", J Biol Chem, (19670000), vol. 242, pages 1541 - 1547 | - CHOPPA, P.C.VOJDANI, A.TAGLE, C.ANDRIN, R.MAGTOTO, L., "Multiplex PCR for the detection of Mycoplasma fermentans, M. hominis and M. penetrans in cell cultures and blood samples of patients with chronic fatigue syndrome", Mol Cell Probes, (19980000), vol. 12, pages 301 - 308 | - MOON, A.F.MIDON, M.MEISS, G.PINGOUD, A.LONDON, R.E.PEDERSEN, L.C., "Structural insights into catalytic and substrate binding mechanisms of the strategic EndA nuclease from Streptococcus pneumoniae", Nucleic Acids Res, (20110000), vol. 39, pages 2943 - 2953 | - GREEN, L.S. et al., "Nuclease-resistant nucleic acid ligands to vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor", Chem Biol, (19950000), vol. 2, doi:10.1016/1074-5521(95)90032-2, pages 683 - 695, XP001084803 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/1074-5521(95)90032-2 | - PIEKEN, W.A. et al., "Kinetic characterization of ribonuclease-resistant 2'-modified hammerhead ribozymes", Science, (19910000), vol. 253, doi:10.1126/science.1857967, pages 314 - 317, XP002124373 DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1857967 | - THIEL, K.W.GIANGRANDE, P.H., "Therapeutic applications of DNA and RNA aptamers", Oligonucleotides, (20090000), vol. 19, doi:10.1089/oli.2009.0199, pages 209 - 222, XP055078801 DOI: http://dx.doi.org/10.1089/oli.2009.0199 | - WEISSLEDER, R. et al., "In vivo imaging of tumors with protease-activated near-infrared fluorescent probes", Nat Biotechnol, (19990000), vol. 17, doi:10.1038/7933, pages 375 - 378, XP008058609 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/7933 | - NOVICK, R. P, "Genetic systems in staphylococci", Methods Enzymol, (19910000), vol. 204, pages 587 - 636 | - BABA, T.BAE, T.SCHNEEWIND, O.TAKEUCHI, F.HIRAMATSU, K., "Genome sequence of Staphylococcus aureus strain Newman and comparative analysis of staphylococcal genomes: polymorphism and evolution of two major pathogenicity islands", J. Bacteriol., (20080000), vol. 190, doi:10.1128/JB.01000-07, pages 300 - 310, XP055082788 DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JB.01000-07 | - KIEDROWSKI, M. R.KAVANAUGH, J. S.MALONE, C. L.MOOTZ, J. M.VOYICH, J. M.SMELTZER, M. S.BAYLES, K. W.HORSWILL, A. R., "Nuclease modulates biofilm formation in community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus", PLoS ONE, (20110000), vol. 6, page e26714 | - GILLASPY, A. F.HICKMON, S. G.SKINNER, R. A.THOMAS, J. R.NELSON, C. L.SMELTZER, M. S., "Role of the accessory gene regulator (agr) in pathogenesis of staphylococcal osteomyelitis", Infect. Immun., (19950000), vol. 63, pages 3373 - 3380 | - BEENKEN, K. E.MRAK, L. N.GRIFFIN, L. M.ZIELINSKA, A. K.SHAW, L. N.RICE, K. C.HORSWILL, A. R.BAYLES, K. W.SMELTZER, M. S., "Epistatic relationships between sarA and agr in Staphylococcus aureus biofilm formation", PLoS ONE, (20100000), vol. 5, page el0790 | - XIONG, Y. Q.WILLARD, J.KADURUGAMUWA, J. L.YU, J.FRANCIS, K. P.BAYER, A. S., "Real-time in vivo bioluminescent imaging for evaluating the efficacy of antibiotics in a rat Staphylococcus aureus endocarditis model", Antimicrob. Agents Chemother., (20050000), vol. 49, pages 380 - 387 | - HEILBRONNER, S.HOLDEN, M. T.VAN TONDER, A.GEOGHEGAN, J. A.FOSTER, T. J.PARKHILL, J.BENTLEY, S. D., "Genome sequence of Staphylococcus lugdunensis N920143 allows identification of putative colonization and virulence factors", FEMS Microbiol Lett, (20110000), vol. 322, pages 60 - 67 | - SCHLIEVERT, P. M.VARNER, M.GALASK, R. P., "Endotoxin enhancement as a possible cause of group B streptococcal neonatal sepsis", Obstet. Gynecol., (19830000), vol. 61, pages 588 - 592 | - NIU, C.CLEMMER, K. M.BONOMO, R. A.RATHER, P. N., "Isolation and characterization of an autoinducer synthase from Acinetobacter baumannii", 1 Bacteriol, (20080000), vol. 190, pages 3386 - 3392 | - STOVER, C. K.PHAM, X. Q.ERWIN, A. L.MIZOGUCHI, S. D.WARRENER, P.HICKEY, M. J.BRINKMAN, F. S.HUFNAGLE, W. O.KOWALIK, D. J.LAGROU, M., "Complete genome sequence of Pseudomonas aeruginosa PAOl, an opportunistic pathogen", Nature, (20000000), vol. 406, pages 959 - 964 | - LAU, H. Y.CLEGG, S.MOORE, T. A., "Identification of Klebsiella pneumoniae genes uniquely expressed in a strain virulent using a murine model of bacterial pneumonia", Microb Pathog, (20070000), vol. 42, doi:10.1016/j.micpath.2007.01.001, pages 148 - 155, XP022020937 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.micpath.2007.01.001 | - STOLTZ, DA et al., "Cystic Fibrosis Pigs Develop Lung Disease and Exhibit Defective Bacterial Eradication at Birth", Science Translational Medicine, (20100428), vol. 2, no. 29, doi:10.1126/scitranslmed.3000928, page 29ra31, XP055212813 DOI: http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.3000928 |