EP3716097 - VERFAHREN ZUR ERFASSUNG VON DATEN, DIE VON EINEM ERFASSUNGSMODUL ERFASST WERDEN, DAS IN EINEM MOBILEN GERÄT NACH EINEM VORGESTELLTEN TRAJEKTOR, EINEM ENTSPRECHENDEN COMPUTERPROGRAMM UND EINEM GERÄT EINGEFASST IST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.07.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.10.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.08.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALSTOM Holdings 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine / FR | [2023/41] |
Frühere [2020/40] | Für alle benannten Staaten ALSTOM Transport Technologies 48, rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen / FR | Erfinder | 01 /
BONNEVAY, Vincent 12 rue Fraternité 69008 LYON / FR | 02 /
ANDRE, Hubert 14 allée Gerda Taro 69100 VILLEURBANNE / FR | [2020/40] | Vertreter | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2020/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20165099.1 | 24.03.2020 | [2020/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20190003097 | 25.03.2019 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1903097 | [2020/40] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3716097 | Datum: | 30.09.2020 | Sprache: | FR | [2020/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3716097 | Datum: | 14.08.2024 | Sprache: | FR | [2024/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.04.2020 | Klassifikation | IPC: | G06F16/9035 | [2020/40] | CPC: |
G06F16/9035 (EP);
G07C5/008 (US);
G01N33/0062 (US);
G05B19/4183 (US);
G07C5/0808 (US);
G07C5/085 (US);
H04N23/67 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/47] |
Frühere [2020/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ERFASSUNG VON DATEN, DIE VON EINEM ERFASSUNGSMODUL ERFASST WERDEN, DAS IN EINEM MOBILEN GERÄT NACH EINEM VORGESTELLTEN TRAJEKTOR, EINEM ENTSPRECHENDEN COMPUTERPROGRAMM UND EINEM GERÄT EINGEFASST IST | [2020/40] | Englisch: | METHOD FOR ACQUIRING DATA CAPTURED BY A CAPTURE MODULE EMBEDDED IN A MOBILE DEVICE FOLLOWING A PREDETERMINED TRAJECTORY, CORRESPONDING COMPUTER PROGRAM AND DEVICE | [2020/40] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ACQUISITION DE DONNÉES CAPTURÉES PAR UN MODULE DE CAPTURE EMBARQUÉ DANS UN ENGIN MOBILE SUIVANT UNE TRAJECTOIRE PRÉDÉTERMINÉE, PROGRAMME D'ORDINATEUR ET DISPOSITIF CORRESPONDANTS | [2020/40] | Prüfungsverfahren | 01.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.10.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/47] | 08.10.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.07.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung | 13.07.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.07.2023 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 19.09.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2007058048 (KINUGASA TOSHIRO [JP], et al); | [A]EP2881710 (CLARION CO LTD [JP]); | [A]US2018054559 (WELKER STEFAN [US]) |