EP3753934 - PYRIMIDINYL-DERIVATE ALS TYROSINKINASEHEMMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.06.2021 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.11.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2024 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Biogen MA Inc. 250 Binney Street Cambridge, MA 02142 / US | Für alle benannten Staaten Sunesis Pharmaceuticals, Inc. 395 Oyster Point Blvd., Suite 400 South San Francisco, CA 94080 / US | [2020/52] | Erfinder | 01 /
HOPKINS, Brian T. 169 Washington Street Apt. 13 Newton, Massachusetts 02458 / US | 02 /
CONLON, Patrick 20 Eaton Street Wakefield, Massachusetts 01880 / US | 03 /
CHAN, Timothy R. 53 Bennington Street Newton, Massachusetts 02458 / US | 04 /
JENKINS, Tracy J. 58 Burnkown Waterton, Massachusetts 02472 / US | 05 /
CAI, Xiongwei c/o BIOGEN IDEC MA INC. 133 Boston Post Road Weston, Massachusetts 02493 / US | 06 /
HUMORA, Michael c/o BIOGEN IDEC MA INC. 133 Boston Post Road Weston, Massachusetts 02493 / US | 07 /
SHI, Xianglin c/o BIOGEN IDEC MA INC. 133 Boston Post Road Weston, Massachusetts 02493 / US | 08 /
MILLER, Ross A. 3001 Hadley Road Suite 1-4 South Plainfield, New Jersey 07080 / US | 09 /
THOMPSON, Andrew 3001 Hadley Road Suite 1-4 South Plainfield, New Jersey 07080 / US | [2020/52] | Vertreter | Tostmann, Holger Carl Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Zweibrückenstrasse 5-7 80331 München / DE | [2020/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20186539.1 | 07.06.2013 | [2020/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261657360P | 08.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261657360 P | [2020/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3753934 | Datum: | 23.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.2020 | Klassifikation | IPC: | C07D401/14, A61K31/435, A61K31/443, A61P37/00 | [2020/52] | CPC: |
C07D401/14 (EP,IL,KR,US);
A61K31/506 (IL,KR);
A61P1/16 (EP);
A61P17/00 (EP,KR);
A61P19/02 (EP,KR);
A61P19/10 (EP);
A61P29/00 (EP,KR);
A61P35/00 (EP,IL,KR);
A61P35/02 (EP,KR);
A61P37/00 (EP,KR);
A61P37/02 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/06 (EP);
A61P9/06 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] |
Frühere [2020/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PYRIMIDINYL-DERIVATE ALS TYROSINKINASEHEMMER | [2020/52] | Englisch: | PYRIMIDINYL DERIVATIVES USEFUL AS TYROSINE KINASE INHIBITORS | [2020/52] | Französisch: | DÉRIVÉS DE PYRIMIDINE EN TANT QU'INHIBITEURS DE TYROSINE KINASE | [2020/52] | Prüfungsverfahren | 22.06.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.06.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/30] | 22.06.2021 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 15.09.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.12.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP13800042.7 / EP2858499 | EP18171833.9 / EP3385263 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2024 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2011029046 (BIOGEN IDEC INC [US], et al) [A] 1-14* claims 1, 69-74 * | vom Anmelder | US4861760 | US4911920 | US5212162 | US5403841 | WO9605309 | - ZHANG ZBRIDGES SL., Rheum Dis Clin North Am, (20010000), vol. 27, pages 335 - 353 | - S. M. BERGE et al., "describe pharmaceutically acceptable salts in detail", J. Pharmaceutical Sciences, (19770000), vol. 66, pages 1 - 19 | - CHAN OT et al., Immunol Rev., (19990000), vol. 169, pages 107 - 121 | - COHEN SB et al., REFLEX Trial Group. Arthritis Rheum., (20060900), vol. 54, no. 9, pages 2793 - 806 | - NAVARRA SV et al., Lancet, (20110226), vol. 377, no. 9767, pages 721 - 31 | - FURIE R et al., Arthritis Rheum., (20111200), vol. 63, no. 12, pages 3918 - 30 | - HONIGBERG, L.A., PNAS, (20100000), vol. 107, page 13075 | - PHILLIPS, D. P.ZHU, X. -F.LAU, T. L.YANG, K.LIU, H., Tetrahedron Letters, (20090000), vol. 50, page 7293 | - BERTILSSON G et al., Proc Natl Acad Sci U S A., (19981013), vol. 95, no. 21, pages 12208 - 13 | - LUO G et al., Drug Metab Dispos., (20020700), vol. 30, no. 7, pages 795 - 804 | - WEIRICHANTONI, Basic Res. Cardiol., (19980000), vol. 93, no. 1, pages 125 - 32 | - YAPCAMM, Clin. Exp. Allergy, (19990000), vol. 29, no. 3, pages 174 - 81 | - BROWNRAMPE, Pharmaceutical News, (20000000), vol. 7, pages 15 - 20 | - High Throughput Screening, Methods and Protocols, (20090000), vol. 565, pages 209 - 223 | - GOLDSCHMIDT TJHOLMDAHL R., Cell Immunol., (19940000), vol. 154, no. l, pages 240 - 8 | - HELFGOTT, S. M. et al., Clin. Immunol. Immunopathol., (19840000), vol. 31, page 403 | - HOLMDAHL R. et al., Autoimmun, (19940000), vol. 7, no. 6, pages 739 - 52 | - STUART, J. M. et al., J. Exp. Med., (19820000), vol. 155, page 1 | - KAGARI T. et al., J Immunol., (20030000), vol. 170, pages 4318 - 24 | - BANDA NK et al., Clin Exp Immunol., (20100000), vol. 159, pages 100 - 8 |