EP3787005 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE FONCTIONNEMENT DE PIÈGES À IONS LINÉAIRES EN MODE DOUBLE CA ÉQUILIBRÉ/RF NON ÉQUILIBRÉ POUR LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE 2D [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.10.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.09.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 29.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thermo Finnigan LLC 355 River Oaks Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2021/09] | Inventeur(s) | 01 /
KOVTOUN, Viatcheslav V. 3200 Payne Ave., Apt. 736 San Jose, CA 95117 / US | [2021/09] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2021/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20192743.1 | 25.08.2020 | [2021/09] | Numéro de priorité, date | US201916552614 | 27.08.2019 Format original publié: US201916552614 | [2021/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3787005 | Date: | 03.03.2021 | Langue: | EN | [2021/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3787005 | Date: | 20.03.2024 | Langue: | EN | [2024/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.01.2021 | Classification | IPC: | H01J49/00, H01J49/02, H01J49/42 | [2021/09] | CPC: |
H01J49/426 (EP);
H01J49/4225 (CN,US);
H01J49/0031 (EP,US);
H01J49/022 (EP,US);
H01J49/423 (EP);
H01J49/4265 (CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/41] |
Précédent [2021/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUM BETRIEB LINEARER IONENFALLEN IN EINEM DUALEN ABGEGLICHENEN WECHSELSPANNUNG-MODUS/UNABGEGLICHENEN HF-MODUS FÜR 2D-MASSENSPEKTROMETRIE | [2021/09] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS OF OPERATION OF LINEAR ION TRAPS IN DUAL BALANCED AC/UNBALANCED RF MODE FOR 2D MASS SPECTROMETRY | [2021/09] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE FONCTIONNEMENT DE PIÈGES À IONS LINÉAIRES EN MODE DOUBLE CA ÉQUILIBRÉ/RF NON ÉQUILIBRÉ POUR LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE 2D | [2021/09] | Procédure d'examen | 03.09.2021 | Requête en examen déposée [2021/41] | 03.09.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 25.09.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 08.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 20.03.2024 | FI | 20.03.2024 | HR | 20.03.2024 | LT | 20.03.2024 | LV | 20.03.2024 | NL | 20.03.2024 | SE | 20.03.2024 | NO | 20.06.2024 | RS | 20.06.2024 | GR | 21.06.2024 | [2024/41] |
Précédent [2024/37] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
SE | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/36] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
LV | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 20.03.2024 | |
FI | 20.03.2024 | ||
HR | 20.03.2024 | ||
LT | 20.03.2024 | ||
NO | 20.06.2024 | ||
RS | 20.06.2024 | ||
GR | 21.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 20.03.2024 | |
NO | 20.06.2024 | Citations: | Recherche | [A]US2008121795 (SUGIYAMA MASUYUKI [JP], et al); | [A]US2011049358 (GREEN MARTIN RAYMOND [GB], et al); | [XI]EP3249680 (THERMO FINNIGAN LLC [US]) |