EP4097499 - BENUTZERGERÄTESIGNALISIERUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VORSPANNUNGSDETEKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.11.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 06.08.2021 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 05.01.2021 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.07.2024 | Änderung - Vertreter | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM INCORPORATED ATTN: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2022/49] | Erfinder | 01 /
FERRARI, Lorenzo QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
MANOLAKOS, Alexandros QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2022/49] | Vertreter | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2022/49] | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 20828785.4 | 24.11.2020 | [2022/49] | WO2020US62064 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GR20200100052 | 31.01.2020 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GR 20200100052 | [2022/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2021154376 | Datum: | 05.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP4097499 | Datum: | 07.12.2022 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.08.2021 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2022/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.08.2021 | Klassifikation | IPC: | G01S5/02 | [2022/49] | CPC: |
G01S5/021 (EP);
G01S5/0244 (EP,US);
G01S5/0072 (US);
G01S5/02 (EP);
G01S5/0236 (EP,US);
G01S5/0294 (EP);
H04W64/003 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BENUTZERGERÄTESIGNALISIERUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VORSPANNUNGSDETEKTION | [2022/49] | Englisch: | USER EQUIPMENT SIGNALING TO SUPPORT BIAS DETECTION | [2022/49] | Französisch: | SIGNALISATION D'ÉQUIPEMENT UTILISATEUR POUR PRENDRE EN CHARGE UNE DÉTECTION DE BIAIS | [2022/49] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2022 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2022 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2022 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2022 | Prüfungsantrag gestellt [2022/49] | 07.07.2022 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.02.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP1253438 (ITT MFG ENTERPRISES INC [US]) [Y] 6,14* paragraphs [0042] , [0 43] , [0 52] , [0 53] *; | [XYI]WO2016126713 (QUALCOMM INC [US]) [X] 1-5,11,12,17-23,29,30 * paragraphs [0006] , [00 7] , [0 12] - [0016] - [0 26] , [0 27] , [0 46] * * paragraphs [0053] , [0 54] , [0 58] - [0061] - [0 64] * * paragraphs [0084] , [0 87] , [0 90] , [0 91] * * paragraphs [0094] - [0101] * [Y] 6,14 [I] 7-10,13,15,16,24-28; | [XYI]US2017059689 (EDGE STEPHEN WILLIAM [US], et al) [X] 1,3-5,11,16-20,29,30 * paragraphs [0035] - [0037] - [0 47] - [0049] - [0 58] * * paragraphs [0061] , [ 72] , [ 109] * * paragraphs [0111] - [0120] * * paragraphs [0126] , [0129] , [ 132] * [Y] 6,14 [I] 2,7-10,12,13,15,21-28; | [XY]EP3203791 (ZTE CORP [CN]) [X] 1,12,17,29,30 * paragraphs [0018] - [0022] * * paragraphs [0178] - [0183] * [Y] 6,14 |