EP4076856 - OUTIL À COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR ENTRAÎNER DES ÉLÉMENTS DE FIXATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.06.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.07.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.02.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.09.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 07.01.2021 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Innovation Network Austria Dienstleistungs- GmbH Am Ottstorfer Berg 50 4600 Thalheim bei Wels / AT | [2023/11] |
Précédent [2022/43] | Pour tous les Etats désignés Rohrmoser, Florian Schiedweg 39 5611 Großarl / AT | Inventeur(s) | 01 /
Rohrmoser, Florian 5611 Großarl / AT | [2023/32] |
Précédent [2022/43] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Torggler & Hofmann Patentanwälte - Innsbruck Torggler & Hofmann Patentanwälte GmbH & Co KG Wilhelm-Greil-Straße 16 6020 Innsbruck / AT | [2022/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 20828828.2 | 16.12.2020 | [2022/43] | WO2020AT60469 | Numéro de priorité, date | AT20190051105 | 18.12.2019 Format original publié: AT 511052019 | [2022/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021119702 | Date: | 24.06.2021 | Langue: | DE | [2021/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4076856 | Date: | 26.10.2022 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.06.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP4076856 | Date: | 09.08.2023 | Langue: | DE | [2023/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.06.2021 | Classification | IPC: | B25C1/06 | [2022/43] | CPC: |
B25C1/06 (EP,AT);
B25C5/15 (US);
B25C5/1617 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRISCH-MECHANISCH BETRIEBENES WERKZEUG ZUM EINTREIBEN VON BEFESTIGUNGSMITTELN | [2022/43] | Anglais: | ELECTROMECHANICALLY OPERATED TOOL FOR DRIVING IN FASTENERS | [2022/43] | Français: | OUTIL À COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE POUR ENTRAÎNER DES ÉLÉMENTS DE FIXATION | [2022/43] | Entrée dans la phase régionale | 14.07.2022 | Taxe nationale de base payée | 14.07.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.07.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.07.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2022 | Requête en examen déposée [2022/43] | 14.07.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 27.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 09.08.2023 | ES | 09.08.2023 | HR | 09.08.2023 | MC | 09.08.2023 | PL | 09.08.2023 | RO | 09.08.2023 | RS | 09.08.2023 | SK | 09.08.2023 | SM | 09.08.2023 | NO | 09.11.2023 | GR | 10.11.2023 | IS | 09.12.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/23] | CZ | 09.08.2023 | |
ES | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/20] | HR | 09.08.2023 | |
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | HR | 09.08.2023 | |
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | NO | 09.11.2023 | |
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | NO | 09.11.2023 | |
GR | 10.11.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]EP1935572 (HILTI AG [LI]) [AD] 1-24 * the whole document *; | [A]EP2397269 (HILTI AG [LI]) [A] 1-24 * the whole document *; | [A]EP2397260 (HILTI AG [LI]) [A] 1-24 * paragraph [0002] - paragraph [0008] * * paragraph [0021] - paragraph [0040] ** figure - * | par le demandeur | EP1935572 | EP2397269 |